EP3350944 - POSITIONNEMENT DE L'ANTENNE DE RECEPTION ET DE TRANSMISSION D'UN TERMINAL POUR SATELLITE PAR MESURE DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT. [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/30] | POSITIONNEMENT D'ANTENNE DE RÉCEPTION ET D'ÉMISSION DE TERMINAL SATELLITAIRE PAR MESURE DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT | ||
[2021/01] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.03.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.04.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.12.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.12.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.06.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.03.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 13.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gilat Satellite Networks Ltd. 21 Yegia Kapayim Street Kiryat Arye 4913020 Petah Tikva / IL | [2018/30] | Inventeur(s) | 01 /
RAM, Uzi c/o Gilat Satellite Networks Ltd. 21 Yegia Kapayim Street Kiryat Arye 4913020 Petach Tikva / IL | 02 /
MARINOV, Izhar c/o Gilat Satellite Networks Ltd. 21 Yegia Kapayim Street Kiryat Arye 4913020 Petach Tikva / IL | 03 /
IVANOV, Ivan c/o Gilat Satellite Networks Ltd. 21 Yegia Kapayim Street Kiryat Arye 4913020 Petach Tikva / IL | [2018/30] | Mandataire(s) | V.O. P.O. Box 87930 Carnegieplein 5 2508 DH Den Haag / NL | [2018/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16775345.8 | 12.09.2016 | [2018/30] | WO2016IL51015 | Numéro de priorité, date | US201562219910P | 17.09.2015 Format original publié: US 201562219910 P | US201615260481 | 09.09.2016 Format original publié: US201615260481 | [2018/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017046791 | Date: | 23.03.2017 | Langue: | EN | [2017/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3350944 | Date: | 25.07.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.03.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3350944 | Date: | 19.05.2021 | Langue: | EN | [2021/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.03.2017 | Classification | IPC: | H04B7/185, H01Q1/12 | [2018/30] | CPC: |
H04B7/18515 (EP,US);
H01Q3/385 (US);
H01Q1/1257 (EP,US);
H01Q21/00 (US);
H04B7/1851 (EP,US);
G01S19/23 (US);
H01Q1/243 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/30] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | EMPFANG- UND ÜBERTRAGUNGSANTENNASTELLUNG EINES SATELLITENENDGERÄTS DURCH MESSUNG DES SIGNAL-GERAUSCH-VERHÄLTNISS. | [2021/01] | Anglais: | SATELLITE TERMINAL RECEPTION AND TRANSMISSION ANTENNA POSITIONNING BY MEASURE OF THE SIGNAL TO NOISE RATIO. | [2021/01] | Français: | POSITIONNEMENT DE L'ANTENNE DE RECEPTION ET DE TRANSMISSION D'UN TERMINAL POUR SATELLITE PAR MESURE DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT. | [2021/01] |
Précédent [2018/30] | EMPFANGS- UND ÜBERTRAGUNGSANTENNENPOSITIONIERUNG EINES SATELLITENENDGERÄTS DURCH MESSUNG DES SIGNAL-RAUSCH-VERHÄLTNISSES | ||
Précédent [2018/30] | SATELLITE TERMINAL RECEPTION AND TRANSMISSION ANTENNA POSITIONING BY MEASURE OF THE SIGNAL TO NOISE RATIO | ||
Précédent [2018/30] | POSITIONNEMENT D'ANTENNE DE RÉCEPTION ET D'ÉMISSION DE TERMINAL SATELLITAIRE PAR MESURE DU RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT | Entrée dans la phase régionale | 21.03.2018 | Taxe nationale de base payée | 21.03.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.03.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.03.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.03.2018 | Requête en examen déposée [2018/30] | 21.03.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.12.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.06.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.04.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.05.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.10.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.12.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.04.2021 | Taxe de délivrance payée | 12.04.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.04.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 22.02.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.09.2016 | AL | 19.05.2021 | AT | 19.05.2021 | CY | 19.05.2021 | CZ | 19.05.2021 | DK | 19.05.2021 | EE | 19.05.2021 | ES | 19.05.2021 | FI | 19.05.2021 | HR | 19.05.2021 | IT | 19.05.2021 | LT | 19.05.2021 | LV | 19.05.2021 | MC | 19.05.2021 | MK | 19.05.2021 | MT | 19.05.2021 | NL | 19.05.2021 | PL | 19.05.2021 | RO | 19.05.2021 | RS | 19.05.2021 | SE | 19.05.2021 | SI | 19.05.2021 | SK | 19.05.2021 | SM | 19.05.2021 | BG | 19.08.2021 | NO | 19.08.2021 | GR | 20.08.2021 | IE | 12.09.2021 | LU | 12.09.2021 | IS | 19.09.2021 | PT | 20.09.2021 | BE | 30.09.2021 | CH | 30.09.2021 | LI | 30.09.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 12.09.2016 | |
AL | 19.05.2021 | ||
AT | 19.05.2021 | ||
CY | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
MK | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IE | 12.09.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 12.09.2016 | |
AL | 19.05.2021 | ||
AT | 19.05.2021 | ||
CY | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IE | 12.09.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 12.09.2016 | |
AL | 19.05.2021 | ||
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IE | 12.09.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
Précédent [2022/37] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IE | 12.09.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
IT | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IE | 12.09.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IE | 12.09.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
LU | 12.09.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SI | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/25] | AL | 19.05.2021 | |
AT | 19.05.2021 | ||
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
MC | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
EE | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RO | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SK | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 19.05.2021 | |
CZ | 19.05.2021 | ||
DK | 19.05.2021 | ||
ES | 19.05.2021 | ||
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
SM | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2022/04] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
NL | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
PL | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
RS | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
IS | 19.09.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
PT | 20.09.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
HR | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
LV | 19.05.2021 | ||
SE | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
NO | 19.08.2021 | ||
GR | 20.08.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | ||
BG | 19.08.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 19.05.2021 | |
FI | 19.05.2021 | ||
LT | 19.05.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US6400315 (ADLER CHARLES OTIS [US], et al) [A] 1-36* claim 1 *; | [X]US6417803 (DE LA CHAPELLE MICHAEL [US], et al) [X] 1-36 * column 1, line 1 - page 3, line 3; figures 1-6 *; | [A]US6956526 (LUNDSTEDT JR JACK [US], et al) [A] 1-36 * column 2, line 12 - column 3, line 21 *; | [A]WO2010135465 (MELCONIAN ARSEN [US], et al) [A] 1-36 * paragraphs [0004] - [0014] * |