EP3359825 - DISPOSITIF DE LIAISON POUR RELIER RIGIDEMENT UN PREMIER TUBE À UN DEUXIÈME TUBE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.03.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.05.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 13.07.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 25.03.2022 | Demande réputée retirée | publié le 27.04.2022 [2022/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Maytec Aluminium Systemtechnik GmbH Kopernikusstraße 20 85221 Dachau / DE | [2018/33] | Inventeur(s) | 01 /
LEY, Dieter c/o MayTech Aluminium Systemtechnik GmbH Kopernikusstraße 20 85221 Dachau / DE | [2018/33] | Mandataire(s) | Roth, Sebastian Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2018/33] | Roth, Sebastian Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16775750.9 | 05.10.2016 | [2018/33] | WO2016EP73801 | Numéro de priorité, date | DE201510219187 | 05.10.2015 Format original publié: DE102015219187 | [2018/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017060306 | Date: | 13.04.2017 | Langue: | DE | [2017/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3359825 | Date: | 15.08.2018 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 13.04.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.04.2017 | Classification | IPC: | F16B7/04 | [2018/33] | CPC: |
F16B7/0466 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/33] | Titre | Allemand: | VERBINDUNGSVORRICHTUNG ZUM STARREN VERBINDEN EINES ERSTEN ROHRES MIT EINEM ZWEITEN ROHR | [2018/33] | Anglais: | CONNECTING DEVICE FOR RIGIDLY CONNECTING A FIRST PIPE TO A SECOND PIPE | [2018/33] | Français: | DISPOSITIF DE LIAISON POUR RELIER RIGIDEMENT UN PREMIER TUBE À UN DEUXIÈME TUBE | [2018/33] | Entrée dans la phase régionale | 03.04.2018 | Taxe nationale de base payée | 03.04.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.04.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.04.2018 | Requête en examen déposée [2018/33] | 03.04.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 25.03.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.05.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.12.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2022/17] | 21.12.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2022/17] | Requête en poursuite de la procédure de: | 25.03.2019 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 25.03.2019 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.04.2019 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US3580620 (OFFENBROICH ADRIAN GOTTFRIED) [X] 1,2,7,9,11-13,15 * abstract * [I] 14; | [A]US6227752 (FRIEDRICH PAUL [US]) [A] 8* figure 3 *; | [XI]DE102009042381 (MAYTEC ALUMINIUM SYSTEMTECHNIK GMBH [DE]) [X] 1-13,15 * abstract * * paragraph [0020] * [I] 14; | [X]EP2551534 (PLATRE DAVID [FR], et al) [X] 1-6 * abstract * |