EP3368452 - STATION D'ORIENTATION PERMETTANT D'ORIENTER UN ARTICLE À TRANSPORTER TRANSPORTÉ DANS UN SYSTÈME DE TRANSPORT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.11.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.12.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.11.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.08.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Klatt Fördertechnik GmbH Köstendorferstraße 7 5202 Neumarkt am Wallersee / AT | [2019/38] |
Précédent [2018/36] | Pour tous les Etats désignés Klatt, Peter Neufahrn 77 5202 Neumarkt am Wallersee / AT | Inventeur(s) | 01 /
Klatt, Peter Neufahrn 77 5202 Neumarkt am Wallersee / AT | [2019/38] |
Précédent [2018/36] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Tetzner, Michael Tetzner & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Van-Gogh-Strasse 3 81479 München / DE | [N/P] |
Précédent [2021/02] | Tetzner, Thomas Tetzner & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Van-Gogh-Straße 3 81479 München / DE | ||
Précédent [2018/36] | Burger, Hannes Anwälte Burger & Partner Rechtsanwalt GmbH Rosenauerweg 16 4580 Windischgarsten / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 16777973.5 | 03.10.2016 | [2018/36] | WO2016EP73572 | Numéro de priorité, date | AT20150050865 | 08.10.2015 Format original publié: AT 508652015 | [2018/36] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017060198 | Date: | 13.04.2017 | Langue: | DE | [2017/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3368452 | Date: | 05.09.2018 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 13.04.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3368452 | Date: | 13.01.2021 | Langue: | DE | [2021/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.04.2017 | Classification | IPC: | B65G47/22, B65G47/244, B07C1/06 | [2018/36] | CPC: |
B65G47/2445 (EP,AT);
B07C1/06 (AT);
B65G47/22 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/36] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUSRICHTUNGSSTATION ZUM AUSRICHTEN VON IN EINEM FÖRDERSYSTEM BEFÖRDERTEN FÖRDERGUT | [2018/36] | Anglais: | ALIGNMENT STATION FOR ALIGNING CONVEYED GOODS TRANSPORTED IN A CONVEYOR SYSTEM | [2018/36] | Français: | STATION D'ORIENTATION PERMETTANT D'ORIENTER UN ARTICLE À TRANSPORTER TRANSPORTÉ DANS UN SYSTÈME DE TRANSPORT | [2018/36] | Entrée dans la phase régionale | 03.05.2018 | Taxe nationale de base payée | 03.05.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.05.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.08.2017 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 03.05.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.05.2018 | Requête en examen déposée [2018/36] | 03.05.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.11.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.12.2020 | Taxe de délivrance payée | 08.12.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.12.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 14.10.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.10.2016 | AL | 13.01.2021 | CY | 13.01.2021 | CZ | 13.01.2021 | EE | 13.01.2021 | ES | 13.01.2021 | HR | 13.01.2021 | LT | 13.01.2021 | LV | 13.01.2021 | MC | 13.01.2021 | MK | 13.01.2021 | MT | 13.01.2021 | NL | 13.01.2021 | PL | 13.01.2021 | RO | 13.01.2021 | RS | 13.01.2021 | SI | 13.01.2021 | SK | 13.01.2021 | SM | 13.01.2021 | BG | 13.04.2021 | GR | 14.04.2021 | IS | 13.05.2021 | PT | 13.05.2021 | GB | 03.10.2021 | IE | 03.10.2021 | LU | 03.10.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 03.10.2016 | |
AL | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
MK | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 03.10.2021 | ||
IE | 03.10.2021 | ||
LU | 03.10.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 03.10.2016 | |
AL | 13.01.2021 | ||
CY | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 03.10.2021 | ||
IE | 03.10.2021 | ||
LU | 03.10.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 03.10.2016 | |
AL | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
NL | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 03.10.2021 | ||
IE | 03.10.2021 | ||
LU | 03.10.2021 | ||
Précédent [2023/27] | HU | 03.10.2016 | |
AL | 13.01.2021 | ||
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 03.10.2021 | ||
IE | 03.10.2021 | ||
LU | 03.10.2021 | ||
Précédent [2022/48] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 03.10.2021 | ||
IE | 03.10.2021 | ||
LU | 03.10.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
GB | 03.10.2021 | ||
LU | 03.10.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
MC | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SI | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
ES | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 13.01.2021 | |
CZ | 13.01.2021 | ||
EE | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/50] | CZ | 13.01.2021 | |
EE | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RO | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SK | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/48] | CZ | 13.01.2021 | |
EE | 13.01.2021 | ||
HR | 13.01.2021 | ||
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/46] | HR | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
SM | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/42] | HR | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
IS | 13.05.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/39] | HR | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
PL | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/37] | HR | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
LV | 13.01.2021 | ||
RS | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/36] | HR | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
BG | 13.04.2021 | ||
GR | 14.04.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/35] | HR | 13.01.2021 | |
LT | 13.01.2021 | ||
PT | 13.05.2021 | ||
Précédent [2021/33] | LT | 13.01.2021 | |
PT | 13.05.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3799319 (CUTLER J, et al) [A] 1-20 * column 7, line 35 - column 11, line 47; figures 1-8; claims 1-6 *; | [Y]EP0218550 (SIG SCHWEIZ INDUSTRIEGES [CH]) [Y] 1-9,11-13,16-20 * column 2, line 36 - column 4, line 59; figures 1-6 *; | [A]US4889224 (DENKER STANLEY D [US]) [A] 1-20* figure 1; claims 1-7 *; | [Y]DE19728659 (CAVANNA SPA [IT]) [Y] 1-9,11-13,16-20 * column 2, line 31 - column 7, line 26; figures 1-3; claims 1-8 *; | [YD]DE102013212317 (SIEMENS AG [DE]) [YD] 1-9,11-13,16-20 * paragraph [0010] - paragraph [0021]; figures 1-9; claims 1-4 * |