EP3287459 - DÉRIVÉS DE PURINYL-N-HYDROXYLPYRIMIDINE-FORMAMIDE, LEUR PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ET LEUR UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.07.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 31.07.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.04.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.01.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 14.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CHENGDU ZENITAR BIOMEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 9F, 3rd Floor, No. 16 Hemin Street China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone Hi-Tech Zone Chengdu, Sichuan 610000 / CN | [2021/22] |
Précédent [2020/36] | Pour tous les Etats désignés Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. Xihang Road Economic and Technological Development District Anshun, Guizhou 561000 / CN | ||
Précédent [2018/09] | Pour tous les Etats désignés Guizhou Bailing Enterprise Group Pharmaceutical Co., Ltd. Xihang Road Economic and Technological Development District Anshun, Guizhou 561000 / CN | Inventeur(s) | 01 /
CHEN, Lijuan No.24 South Section 1 First Ring Road Wuhou District Chengdu Sichuan 610064 / CN | 02 /
WEI, Yuquan No.24 South Section 1 First Ring Road Wuhou District Chengdu Sichuan 610064 / CN | [2018/09] | Mandataire(s) | MacLachlan & Donaldson Unit 10, 4075 Kingswood Road Citywest Business Campus Dublin D24 C56E / IE | [2020/36] |
Précédent [2018/09] | MacLachlan & Donaldson 2b Clonskeagh Square Clonskeagh Road Dublin 14 / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16782564.5 | 12.04.2016 | [2018/09] | WO2016CN79022 | Numéro de priorité, date | CN201510189476 | 21.04.2015 Format original publié: CN201510189476 | [2018/09] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016169417 | Date: | 27.10.2016 | Langue: | ZH | [2016/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3287459 | Date: | 28.02.2018 | Langue: | EN | [2018/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3287459 | Date: | 02.09.2020 | Langue: | EN | [2020/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 27.10.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.09.2018 | Classification | IPC: | C07D473/34, A61K31/5377, A61K31/52, A61P35/02, A61P35/00 | [2018/09] | CPC: |
C07D473/34 (EP,KR,US);
A61K31/52 (EP,KR,US);
A61K31/5377 (EP,KR,US);
A61P35/00 (EP,KR,US);
Y02A50/30 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/09] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PURINYL-N-HYDROXYL-PYRIMIDIN-FORMAMID-DERIVATE, HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR UND VERWENDUNG DAVON | [2018/09] | Anglais: | PURINYL-N-HYDROXYL PYRIMIDINE FORMAMIDE DERIVATIVES, PREPARATION METHOD THEREFOR AND USE THEREOF | [2018/09] | Français: | DÉRIVÉS DE PURINYL-N-HYDROXYLPYRIMIDINE-FORMAMIDE, LEUR PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ET LEUR UTILISATION | [2018/09] | Entrée dans la phase régionale | 02.10.2017 | Traduction produite | 20.11.2017 | Taxe nationale de base payée | 20.11.2017 | Taxe de recherche payée | 20.11.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.11.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.01.2017 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: CN | 02.10.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.11.2017 | Requête en examen déposée [2018/09] | 11.03.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.04.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.07.2020 | Taxe de délivrance payée | 28.07.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.07.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 03.06.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.04.2016 | AL | 02.09.2020 | AT | 02.09.2020 | CY | 02.09.2020 | CZ | 02.09.2020 | DK | 02.09.2020 | EE | 02.09.2020 | FI | 02.09.2020 | HR | 02.09.2020 | LT | 02.09.2020 | LV | 02.09.2020 | MC | 02.09.2020 | MK | 02.09.2020 | MT | 02.09.2020 | PL | 02.09.2020 | RO | 02.09.2020 | RS | 02.09.2020 | SE | 02.09.2020 | SI | 02.09.2020 | SK | 02.09.2020 | SM | 02.09.2020 | TR | 02.09.2020 | NL | 23.09.2020 | BG | 02.12.2020 | NO | 02.12.2020 | GR | 03.12.2020 | IS | 02.01.2021 | PT | 04.01.2021 | IE | 12.04.2021 | LU | 12.04.2021 | BE | 30.04.2021 | CH | 30.04.2021 | LI | 30.04.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 12.04.2016 | |
AL | 02.09.2020 | ||
AT | 02.09.2020 | ||
CY | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
MK | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
TR | 02.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 12.04.2016 | |
AL | 02.09.2020 | ||
AT | 02.09.2020 | ||
CY | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
MK | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 12.04.2016 | |
AL | 02.09.2020 | ||
AT | 02.09.2020 | ||
CY | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 12.04.2016 | |
AL | 02.09.2020 | ||
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
IE | 12.04.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/04] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
LU | 12.04.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
MC | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
DK | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SI | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SK | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 02.09.2020 | |
AT | 02.09.2020 | ||
CZ | 02.09.2020 | ||
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
IS | 02.01.2021 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 02.09.2020 | |
EE | 02.09.2020 | ||
FI | 02.09.2020 | ||
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RO | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
SM | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 02.09.2020 | |
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
PT | 04.01.2021 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 02.09.2020 | |
HR | 02.09.2020 | ||
LT | 02.09.2020 | ||
LV | 02.09.2020 | ||
PL | 02.09.2020 | ||
RS | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | FI | 02.09.2020 | |
LT | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
GR | 03.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 02.09.2020 | |
LT | 02.09.2020 | ||
SE | 02.09.2020 | ||
BG | 02.12.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 02.09.2020 | |
LT | 02.09.2020 | ||
NO | 02.12.2020 | Citations: | Recherche | [I]WO2010080996 (CURIS INC [US], et al) [I] 1-63* claims 1-36 * | Recherche internationale | [X]CN102341108 (CURIS INC) [X] 1-63 * claims 1-36, especially claim 29, compounds 107-157, 174,176-202, and 211-215, the whole document *; | [X]CN102970868 (CURIS INC) [X] 1-63 * claims 1-42 *; | [A]CN103582483 (CURIS INC) [A] 1-63* claims 1-20 *; | [A]CN104066722 (EURO CELTIQUE SA) [A] 1-63 * claims 1-24 * |