EP3346316 - DISPOSITIF D'AFFICHAGE 3D ET PROCÉDÉ DE PILOTAGE ET DISPOSITIF ASSOCIÉS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 05.05.2023 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.04.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.06.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.03.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 31.10.2016 | Dernier événement Tooltip | 05.05.2023 | Rejet de la demande | publié le 07.06.2023 [2023/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BOE Technology Group Co., Ltd. No. 10 Jiuxianqiao Rd. Chaoyang District Beijing 100015 / CN | Pour tous les Etats désignés Beijing BOE Optoelectronics Technology Co., Ltd. No. 8 Xihuanzhonglu, BDA Beijing 100176 / CN | [2018/28] | Inventeur(s) | 01 /
GUO, Renwei No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | 02 /
DONG, Xue No.9 Dize Road BDA Beijing 100176 / CN | [2018/28] | Mandataire(s) | Fritzsche, Thomas Fritzsche Patent Naupliastraße 110 81545 München / DE | [2018/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16784370.5 | 16.02.2016 | [2018/28] | WO2016CN73872 | Numéro de priorité, date | CN201510556849 | 02.09.2015 Format original publié: CN201510556849 | [2018/28] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017036097 | Date: | 09.03.2017 | Langue: | ZH | [2017/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3346316 | Date: | 11.07.2018 | Langue: | EN | [2018/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 09.03.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.01.2019 | Classification | IPC: | G02B27/22, G09G3/20, H04N13/31, H04N13/324 | [2019/07] | CPC: |
H04N13/349 (EP,CN,KR,US);
H04N13/302 (KR);
G09G3/001 (US);
G09G3/003 (EP,US);
G09G3/20 (KR);
H04N13/31 (EP,US);
H04N13/315 (EP,US);
H04N13/32 (US);
H04N13/324 (EP,US);
H04N13/354 (EP,US);
G09G2300/0443 (US);
G09G2300/0452 (EP,US);
|
Précédent IPC [2018/28] | G02B27/22, G09G3/20, H04N13/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/28] | Titre | Allemand: | 3D-ANZEIGEVORRICHTUNG UND ANSTEUERUNGSVERFAHREN UND -VORRICHTUNG DAFÜR | [2018/28] | Anglais: | 3D DISPLAY DEVICE AND DRIVING METHOD AND DEVICE THEREFOR | [2018/28] | Français: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE 3D ET PROCÉDÉ DE PILOTAGE ET DISPOSITIF ASSOCIÉS | [2018/28] | Entrée dans la phase régionale | 31.10.2016 | Traduction produite | 31.10.2016 | Taxe nationale de base payée | 31.10.2016 | Taxe de recherche payée | 31.10.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.10.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.10.2016 | Requête en examen déposée [2018/28] | 31.10.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.08.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.04.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.08.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.12.2022 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 31.01.2023 | 20.01.2023 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2023/23] | 30.01.2023 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2023/23] | 31.01.2023 | Date des procédures orales (annulées) | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.02.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2023 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]KR20050049626 (KOREA ELECTRONICS TELECOMM [KR]) [A] 1-13* figure 5b *; | [Y]US2011234929 (LIN MING-YEN [TW]) [Y] 2 * figure 25 *; | [XYI]US2014029095 (ALLIO PIERRE [FR], et al) [X] 1,3-6 * paragraphs [0001] - [0008]; figure 1 * * paragraphs [0024] - [0034]; figure 2 * * figure 30 * [Y] 2,8-11 [I] 7,12,13; | [A]CN104505015 (BEIJING BOE OPTOELECTRONICS, et al) [A] 1-13 * figures 5,6 *; | [Y]CN104599626 (BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD, et al) [Y] 8-11 * figures 14-16 *; | US2016203800 [ ] (CHEN ZHONGJUN [CN], et al) [ ] * figure 5 *; | US2016379533 [ ] (GUO RENWEI [CN], et al) | Recherche internationale | [A]JP2002182153 (MIXED REALITY SYSTEMS LAB INC) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]US2011291549 (KIM GUN-SHIK [KR], et al) [A] 1-13* the whole document *; | [XA]CN104599626 (BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD, et al) [X] 7, 12 * claims 1-10description,paragraphs [0004]-[0084] and figures 1-17 claims 1-10,description, paragraphs [0004]-[0084] and figures 1-17 * [A] 1-6, 8-11, 13; | [A]CN104599625 (BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD, et al) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]CN104614863 (BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD, et al) [A] 1-13 * the whole document *; | [PX]CN105093550 (BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD, et al) [PX] 1-11 * claims 1-11 * |