EP3362939 - MIGRATION DE SECRETS UTILISANT DES RACINES MATÉRIELLES DE CONFIANCE POUR DES DISPOSITIFS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.06.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.02.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.07.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 21.04.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 04.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | [N/P] |
Précédent [2018/34] | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | Inventeur(s) | 01 /
WOOTEN, David R. Microsoft Technology Licensing, LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 02 /
MAROCHKO, Andrey Microsoft Technology Licensing, LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg.8/1000) One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 03 /
MATTOON, Dennis Microsoft Technology Licensing, LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 04 /
ENGLAND, Paul Microsoft Technology Licensing, LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | [2019/28] |
Précédent [2018/34] | 01 /
WOOTEN, David R. Microsoft Technology Licensing LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | ||
02 /
MAROCHKO, Andrey Microsoft Technology Licensing LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg.8/1000) One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | |||
03 /
MATTOON, Dennis Microsoft Technology Licensing LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | |||
04 /
ENGLAND, Paul Microsoft Technology Licensing LLC Attn: Patent Group Docketing (Bldg. 8/1000) One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | Mandataire(s) | CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF / GB | [2018/34] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16787596.2 | 03.10.2016 | [2018/34] | WO2016US55112 | Numéro de priorité, date | US201514880813 | 12.10.2015 Format original publié: US201514880813 | [2018/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017066017 | Date: | 20.04.2017 | Langue: | EN | [2017/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3362939 | Date: | 22.08.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.04.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3362939 | Date: | 10.07.2019 | Langue: | EN | [2019/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.04.2017 | Classification | IPC: | G06F21/57 | [2018/34] | CPC: |
G06F21/57 (EP,US);
H04L9/002 (US);
G06F21/575 (EP,US);
G06F21/71 (US);
G06F8/65 (US);
H04L9/0869 (US);
G06F2221/034 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MIGRATION VON GEHEIMNISSEN MITTELS HARDWARE-ROOT-OF-TRUST FÜR VORRICHTUNGEN | [2018/34] | Anglais: | MIGRATING SECRETS USING HARDWARE ROOTS OF TRUST FOR DEVICES | [2018/34] | Français: | MIGRATION DE SECRETS UTILISANT DES RACINES MATÉRIELLES DE CONFIANCE POUR DES DISPOSITIFS | [2018/34] | Entrée dans la phase régionale | 11.04.2018 | Taxe nationale de base payée | 11.04.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.04.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.04.2017 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 11.04.2018 | Requête en examen déposée [2018/34] | 11.04.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.10.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.02.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.06.2019 | Taxe de délivrance payée | 03.06.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.06.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.10.2016 | AL | 10.07.2019 | AT | 10.07.2019 | CY | 10.07.2019 | CZ | 10.07.2019 | DK | 10.07.2019 | EE | 10.07.2019 | ES | 10.07.2019 | FI | 10.07.2019 | HR | 10.07.2019 | IT | 10.07.2019 | LT | 10.07.2019 | LV | 10.07.2019 | MC | 10.07.2019 | MK | 10.07.2019 | MT | 10.07.2019 | PL | 10.07.2019 | RO | 10.07.2019 | RS | 10.07.2019 | SE | 10.07.2019 | SI | 10.07.2019 | SK | 10.07.2019 | SM | 10.07.2019 | TR | 10.07.2019 | IE | 03.10.2019 | LU | 03.10.2019 | BG | 10.10.2019 | NO | 10.10.2019 | GR | 11.10.2019 | BE | 31.10.2019 | CH | 31.10.2019 | LI | 31.10.2019 | IS | 10.11.2019 | PT | 11.11.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/34] | HU | 03.10.2016 | |
AL | 10.07.2019 | ||
AT | 10.07.2019 | ||
CY | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
MT | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
IE | 03.10.2019 | ||
LU | 03.10.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 03.10.2016 | |
AL | 10.07.2019 | ||
AT | 10.07.2019 | ||
CY | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
IE | 03.10.2019 | ||
LU | 03.10.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CY | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
IE | 03.10.2019 | ||
LU | 03.10.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/46] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
IE | 03.10.2019 | ||
LU | 03.10.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SI | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
LU | 03.10.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
LU | 03.10.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
LU | 03.10.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
MC | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
SM | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
CZ | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
SK | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
IT | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
PL | 10.07.2019 | ||
RO | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
DK | 10.07.2019 | ||
EE | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
TR | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 10.07.2019 | |
AT | 10.07.2019 | ||
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AT | 10.07.2019 | |
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
IS | 10.11.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AT | 10.07.2019 | |
ES | 10.07.2019 | ||
FI | 10.07.2019 | ||
HR | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
LV | 10.07.2019 | ||
RS | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
GR | 11.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AT | 10.07.2019 | |
FI | 10.07.2019 | ||
LT | 10.07.2019 | ||
SE | 10.07.2019 | ||
BG | 10.10.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
PT | 11.11.2019 | ||
Précédent [2020/09] | FI | 10.07.2019 | |
LT | 10.07.2019 | ||
NO | 10.10.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 10.07.2019 | |
NO | 10.10.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US2015261950 (SCHULZ STEFFEN [DE], et al) [X] 1,2,4-9,11-15 * the whole document * * paragraph [0052] - paragraph [0063]; figures 1, 2, 7-9 * [I] 3,10; | [A] - ULRICH KÜHN ET AL, Secure Data Management in Trusted Computing, CRYPTOGRAPHIC HARDWARE AND EMBEDDED SYSTEMS - CHES 2005 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE;;LNCS, SPRINGER, BERLIN, DE, PAGE(S) 324 - 338, (20050829), ISBN 978-3-540-28474-1, XP047029417 [A] 1-15 * the whole document * |