EP3293744 - ÉLÉMENT DE PRÉVENTION DES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE DOTÉ DE CELUI-CI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.12.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.02.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 05.12.2019 | Demande réputée retirée | publié le 01.01.2020 [2020/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Moda-Innochips Co., Ltd. 42-7 Dongsan-ro 27beon-gil Danwon-gu, Ansan-si Gyeonggi-do 15433 / KR | [2018/11] | Inventeur(s) | 01 /
CHO, Seung Hun 905, 4, Sicheong-ro 68beon-gil Gyeonggi-do / KR | 02 /
HEO, Sung Jin 408-202, 13, Seonbugwangjangnam-ro, Danwon-gu Gyeonggi-do / KR | 03 /
LEE, Dong Suk 4, 60-1, Hambak-ro Incheon / KR | [2019/01] |
Précédent [2018/11] | 01 /
CHO, Seung Hun 905 4, Sicheong-ro 68beon-gil Gyeonggi-do / KR | ||
02 /
HEO, Sung Jin 408-202 13, Seonbugwangjangnam-ro, Danwon-gu Gyeonggi-do / KR | |||
03 /
LEE, Dong Suk 4 60-1, Hambak-ro Incheon / KR | Mandataire(s) | Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB Kaistraße 16A 40221 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2018/11] | Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB Speditionstraße 21 40221 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16789634.9 | 04.05.2016 | [2018/11] | WO2016KR04743 | Numéro de priorité, date | KR20150063841 | 07.05.2015 Format original publié: KR 20150063841 | KR20160041180 | 04.04.2016 Format original publié: KR 20160041180 | [2018/11] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016178528 | Date: | 10.11.2016 | Langue: | KO | [2016/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3293744 | Date: | 14.03.2018 | Langue: | EN | [2018/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 10.11.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.12.2018 | Classification | IPC: | H01G2/14, H01G4/40 | [2019/01] | CPC: |
H01C7/12 (EP,CN,US);
H01G2/14 (EP,CN,KR,US);
H01G4/40 (EP,CN,KR,US);
H05F3/04 (US);
H01C7/10 (CN);
H01G4/002 (US);
H01G4/005 (EP,CN,US);
H01G4/012 (EP,CN,KR,US);
H01G4/12 (CN,US);
H01G4/1209 (EP,KR,US);
H01G4/232 (EP,CN,US);
H01G4/248 (US);
H01G4/30 (EP,CN,KR,US);
H01G4/33 (US);
H01L23/60 (CN);
H05F3/02 (US);
H05K9/00 (CN);
H05K9/0009 (KR);
|
Précédent IPC [2018/11] | H01G2/14, H01G4/40, H01C7/12, H05K9/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/11] | Titre | Allemand: | ELEKTRISCHES STOSSDÄMPFUNGSELEMENT UND ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG DAMIT | [2018/11] | Anglais: | ELECTRIC SHOCK-PREVENTION ELEMENT AND ELECTRONIC DEVICE PROVIDED WITH SAME | [2018/11] | Français: | ÉLÉMENT DE PRÉVENTION DES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE DOTÉ DE CELUI-CI | [2018/11] | Entrée dans la phase régionale | 07.11.2017 | Traduction produite | 07.11.2017 | Taxe nationale de base payée | 07.11.2017 | Taxe de recherche payée | 07.11.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.11.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 07.11.2017 | Requête en examen déposée [2018/11] | 07.11.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.07.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/01] | 13.08.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2019 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [IY]US2014232485 (BULTITUDE JOHN [US], et al) [I] 1,3-19 * paragraphs [0005] , [0063] , [0071] , [0074] , [0075] , [0078] , [0085]; figure 6 * [Y] 2; | [Y]US2013141826 (ASAKURA KENSAKU [JP], et al) [Y] 2 * paragraphs [0042] , [0043] , [0052] *; | [A]US2013208395 (BULTITUDE JOHN [US], et al) [A] 1-19 * paragraphs [0051] - [0066]; figure 6 *; | [A]JP2003257781 (MURATA MANUFACTURING CO) [A] 1-19 * paragraphs [0014] - [0023]; figure 1B * | Recherche internationale | [X]JP2010146779 (PANASONIC CORP) [X] 1-19 * See paragraphs [0043]-[0044], [0085], claims 1-2, 6, and figures 6-9(b). *; | [A]KR20140133003 (SAMSUNG ELECTRO MECH [KR]) [A] 1-19 * See abstract, claims 1, 3-4, and figure 4. *; | [A]JPH06251981 (MITSUBISHI MATERIALS CORP) [A] 1-19 * See claims 1-3, and figures 1, 3, 5. *; | [A]KR101082079B (JOINSET CO., LTD.) [A] 1-19 * See paragraphs [0021]-[0040], claim 2, and figures 1-3, 6. *; | [A]KR101452540B (EPCOS AG.) [A] 1-19 * See abstract, claims 1, 3, and figures 2a-2b * |