EP3430119 - SYSTÈME DE BIORÉACTEUR ET SON PROCÉDÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.04.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.05.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.02.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.07.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.12.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.09.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 14.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 20.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 24.07.2024 [2024/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OMNIBRX BIOTECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED B-202, Royal Residency Nr. Shukan, Opp. Vandematram Arcade New S.G. Road, Gota Ahmedabad 382421, Gujarat / IN | [2021/51] |
Précédent [2019/04] | Pour tous les Etats désignés Patel, Ravindrakumar Dhirubhai B-202, Royal Residency Nr. Vandematram City Nr. Gota Railway Crossing Gota Ahmedabad, Gujarat 382421 / IN | Inventeur(s) | 01 /
Patel, Ravindrakumar Dhirubhai B-202, Royal Residency Nr. Vandematram City Nr. Gota Railway Crossing Gota Ahmedabad, Gujarat 382421 / IN | [2021/51] |
Précédent [2019/04] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Lindner Blaumeier Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Dr. Kurt-Schumacher-Str. 23 90402 Nürnberg / DE | [2019/04] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16790728.6 | 04.10.2016 | [2019/04] | WO2016IN50336 | Numéro de priorité, date | IN201621008865 | 14.03.2016 Format original publié: IN201621008865 | [2019/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017158611 | Date: | 21.09.2017 | Langue: | EN | [2017/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3430119 | Date: | 23.01.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.09.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3430119 | Date: | 07.06.2023 | Langue: | EN | [2023/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.09.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.07.2020 | Classification | IPC: | C12M1/00, C12M3/00, C12M1/12, C12M1/02 | [2019/04] | CPC: |
C12M27/14 (EP,GB,IL,KR,US);
C12M25/06 (EP,GB,IL,KR,US);
C12M23/40 (IL,KR,US);
C12M27/20 (EP,GB,IL,KR,US);
C12M41/14 (IL,KR,US);
C12M41/26 (IL,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/04] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BIOREAKTORSYSTEM UND VERFAHREN DAFÜR | [2019/04] | Anglais: | A BIOREACTOR SYSTEM AND METHOD THEREOF | [2019/04] | Français: | SYSTÈME DE BIORÉACTEUR ET SON PROCÉDÉ | [2019/04] | Entrée dans la phase régionale | 11.10.2018 | Taxe nationale de base payée | 11.10.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.10.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.10.2018 | Requête en examen déposée [2019/04] | 11.10.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.05.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.07.2020 | Envoi d’une notification de la division d’examen à laquelle les résultats de la recherche selon la règle 164(2) CBE sont annexés (Accord: M04) [2020/34] | 20.07.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.11.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.09.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.01.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.02.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.04.2023 | Taxe de délivrance payée | 28.04.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.04.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 08.03.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 07.06.2023 | EE | 07.06.2023 | HR | 07.06.2023 | LT | 07.06.2023 | MC | 07.06.2023 | RO | 07.06.2023 | RS | 07.06.2023 | SI | 07.06.2023 | SK | 07.06.2023 | SM | 07.06.2023 | LU | 04.10.2023 | [2024/30] |
Précédent [2024/28] | CZ | 07.06.2023 | |
EE | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
MC | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
Précédent [2024/24] | CZ | 07.06.2023 | |
EE | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
Précédent [2024/10] | CZ | 07.06.2023 | |
EE | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
Précédent [2024/08] | HR | 07.06.2023 | |
LT | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
Précédent [2024/01] | HR | 07.06.2023 | |
LT | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
Précédent [2023/51] | HR | 07.06.2023 | |
RS | 07.06.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4065359 (HURNI WILLIAM M)[A] 1-43; | [I]GB2058131 (SEARLE & CO) [I] 1-43 * claims, p.2 l.20 *; | [I]WO2011097566 (RENEWABLE PROCESS TECHNOLOGIES LLC [US], et al) [I] 1-43 * claims; par.11, 31, 33 * | Examen | US5045470 | US2002076815 | par le demandeur | GB1097669 | US3407120 | GB1393654 | US3933585 | US4343904 | US5168058 |