EP3367836 - IMPRESSION D'UNE COUCHE EN RÉPONSE À UN CONTOUR DE SUBSTRAT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.01.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.02.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.10.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 19.05.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.08.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 05.05.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 15.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nike Innovate C.V. Dutch Partnership One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005-6453 / US | [2018/36] | Inventeur(s) | 01 /
MILLER, Todd, W. c/o NIKE Innovate C.V. One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005-6453 / US | 02 /
WALKER, Jeremy, D. c/o NIKE Innovate C.V. One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005-6453 / US | [2021/10] |
Précédent [2018/36] | 01 /
MILLER, Todd, W. c/o Nike Inc. One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005-6453 / US | ||
02 /
WALKER, Jeremy, D. c/oNike Inc. One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005-6453 / US | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2018/36] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16791139.5 | 07.10.2016 | [2018/36] | WO2016US55883 | Numéro de priorité, date | US201562248086P | 29.10.2015 Format original publié: US 201562248086 P | US201615287010 | 06.10.2016 Format original publié: US201615287010 | [2018/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017074686 | Date: | 04.05.2017 | Langue: | EN | [2017/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3367836 | Date: | 05.09.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.05.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3367836 | Date: | 17.03.2021 | Langue: | EN | [2021/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.05.2017 | Classification | IPC: | A43B23/00, A43D95/14, B41J3/407, B41M5/00, B29C67/00, A43B13/00, B29C64/112, B29C64/393, B33Y30/00, B33Y50/02, B33Y10/00 | [2020/46] | CPC: |
B33Y10/00 (EP,US);
B41M1/18 (CN);
B29C64/112 (EP,US);
A43B13/00 (EP,US);
B29C64/386 (US);
B29C64/393 (EP,US);
B33Y30/00 (EP,US);
B33Y50/02 (EP,US);
B41J3/4078 (CN);
B41M3/06 (CN);
B41M5/00 (CN);
A43B23/00 (US);
|
Précédent IPC [2018/36] | A43B23/00, B29C67/00, B41M5/00, B41J3/407, A43D95/14 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/36] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DRUCKSCHICHT ALS REAKTION AUF DIE SUBSTRATKONTUR | [2018/36] | Anglais: | PRINTING LAYER IN RESPONSE TO SUBSTRATE CONTOUR | [2018/36] | Français: | IMPRESSION D'UNE COUCHE EN RÉPONSE À UN CONTOUR DE SUBSTRAT | [2018/36] | Entrée dans la phase régionale | 25.05.2018 | Taxe nationale de base payée | 25.05.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.05.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.05.2018 | Requête en examen déposée [2018/36] | 25.05.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.11.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.05.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.09.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.02.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 04.02.2021 | Taxe de délivrance payée | 04.02.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP21162579.3 / EP3858180 | EP23208081.2 / EP4296042 | Opposition(s) | 20.12.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.10.2016 | AL | 17.03.2021 | AT | 17.03.2021 | CY | 17.03.2021 | CZ | 17.03.2021 | DK | 17.03.2021 | EE | 17.03.2021 | ES | 17.03.2021 | FI | 17.03.2021 | HR | 17.03.2021 | IT | 17.03.2021 | LT | 17.03.2021 | LV | 17.03.2021 | MC | 17.03.2021 | MK | 17.03.2021 | MT | 17.03.2021 | NL | 17.03.2021 | PL | 17.03.2021 | RO | 17.03.2021 | RS | 17.03.2021 | SE | 17.03.2021 | SI | 17.03.2021 | SK | 17.03.2021 | SM | 17.03.2021 | BG | 17.06.2021 | NO | 17.06.2021 | GR | 18.06.2021 | IS | 17.07.2021 | PT | 19.07.2021 | IE | 07.10.2021 | LU | 07.10.2021 | BE | 31.10.2021 | CH | 31.10.2021 | LI | 31.10.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 07.10.2016 | |
AL | 17.03.2021 | ||
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
MK | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IE | 07.10.2021 | ||
LU | 07.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 07.10.2016 | |
AL | 17.03.2021 | ||
AT | 17.03.2021 | ||
CY | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IE | 07.10.2021 | ||
LU | 07.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 07.10.2016 | |
AL | 17.03.2021 | ||
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IE | 07.10.2021 | ||
LU | 07.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/48] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
IE | 07.10.2021 | ||
LU | 07.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/37] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 07.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
LU | 07.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
MC | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
IT | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SI | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
DK | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
ES | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 17.03.2021 | |
AT | 17.03.2021 | ||
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
PL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
IS | 17.07.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RO | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SK | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
PT | 19.07.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 17.03.2021 | |
CZ | 17.03.2021 | ||
EE | 17.03.2021 | ||
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 17.03.2021 | |
FI | 17.03.2021 | ||
HR | 17.03.2021 | ||
LT | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
SM | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/43] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
NL | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/38] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
SE | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/37] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
LV | 17.03.2021 | ||
RS | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
BG | 17.06.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
GR | 18.06.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 17.03.2021 | |
HR | 17.03.2021 | ||
NO | 17.06.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 17.03.2021 | |
NO | 17.06.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]EP2208542 (BAUER JÖRG R [DE]) [X] 1-6,15,19 * paragraph [0026] - paragraph [0029]; figures 5,6 * [I] 7,10-14,16-18,20; | [A]EP2213462 (DURST PHOTOTECH DIGITAL TECH [AT]) [A] 1-20 * the whole document *; | [X]WO2011148196 (INCA DIGITAL PRINTERS LTD [GB], et al) [X] 1,2,4,9,15,17 * paragraph [0016] - paragraph [0017] *; | [I]DE102010025159 (HAMBERGER INDUSTRIEWERKE GMBH [DE]) [I] 1,2,9,15,17 * paragraph [0007] - paragraph [0016] * * paragraph [0023] *; | [X]WO2013088430 (HEWLETT PACKARD IND PRINTING [IL], et al) [X] 15-18 * page 4 - page 10; figures 6,7 *; | [X]WO2013167528 (LUXEXCEL HOLDING BV [NL]) [X] 1,15 * page 12 - page 13 *; | [A]US2015201705 (DOREMUS HARLEIGH [US], et al) [A] 1-20* the whole document * | Examen | JP2008201073 | EP2815872 | WO2014206932 |