Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2018106671 | Dossier mondial
| 16.08.2018 | A3 | WO2018106671 | | 19.07.2018 | A9 | WO2018106671 | | 14.06.2018 | A2 | Numéro de priorité | | Date | US201662430998 | | 07.12.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2018106670 | Dossier mondial
| 14.06.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662430998 | | 07.12.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2016065130 | Dossier mondial
| 28.04.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | US201462068250 | | 24.10.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2016328854 | Dossier mondial
| 10.11.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | US201615149429 | | 09.05.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11002537 | Dossier mondial
| 11.05.2021 | B2 | US2020003556 | | 02.01.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662430998 | | 07.12.2016 | US201916460685 | | 02.07.2019 | US201715832085 | | 05.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10488192 | Dossier mondial
| 26.11.2019 | B2 | US2018143018 | | 24.05.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201715832066 | | 05.12.2017 | US201562159286 | | 10.05.2015 | US201615149323 | | 09.05.2016 | US201662430998 | | 07.12.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10337860 | Dossier mondial
| 02.07.2019 | B2 | US2018156609 | | 07.06.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662430998 | | 07.12.2016 | US201715832085 | | 05.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10268906 | Dossier mondial
| 23.04.2019 | B2 | US2016117561 | | 28.04.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | US201514920246 | | 22.10.2015 | US201462068250 | | 24.10.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10228243 | Dossier mondial
| 12.03.2019 | B2 | US2016327385 | | 10.11.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | US201615149323 | | 09.05.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR20180006377 | Dossier mondial
| 17.01.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2016US31424 | | 09.05.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR20180005659 | Dossier mondial
| 16.01.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2016US31412 | | 09.05.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR20170072319 | Dossier mondial
| 26.06.2017 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2015US56883 | | 22.10.2015 | US201462068250 | | 24.10.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR102595391B | Dossier mondial
| 31.10.2023 | B1 | KR20190085151 | | 17.07.2019 | A | Numéro de priorité | | Date | US201662430998 | | 07.12.2016 | WO2017US64681 | | 05.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR102543275B | Dossier mondial
| 16.06.2023 | B1 | KR20190085150 | | 17.07.2019 | A | Numéro de priorité | | Date | US201662430998 | | 07.12.2016 | WO2017US64680 | | 05.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP2022050708 | Dossier mondial
| 30.03.2022 | A | Numéro de priorité | | Date | JP2019530764 | | 05.12.2017 | US201662430998 | | 07.12.2016 | WO2017US64680 | | 05.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP2020501156 | Dossier mondial
| 16.01.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | US201662430998 | | 07.12.2016 | WO2017US64680 | | 05.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP7133554B | Dossier mondial
| 08.09.2022 | B2 | JP2020501155 | | 16.01.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | US201662430998 | | 07.12.2016 | WO2017US64681 | | 05.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP6876776B | Dossier mondial
| 26.05.2021 | B2 | JP2020024234 | | 13.02.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | US201462068250 | | 24.10.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP6761817B | Dossier mondial
| 30.09.2020 | B2 | JP2018514783 | | 07.06.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2016US31412 | | 09.05.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP2018514780 | Dossier mondial
| 07.06.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2016US31424 | | 09.05.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP6648147B | Dossier mondial
| 14.02.2020 | B2 | JP2017532580 | | 02.11.2017 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2015US56883 | | 22.10.2015 | US201462068250 | | 24.10.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3552180 | Dossier mondial
| 26.01.2022 | B1 | EP3552180 | | 29.07.2020 | A4 | EP3552180 | | 16.10.2019 | A2 | Numéro de priorité | | Date | US201662430998 | | 07.12.2016 | WO2017US64681 | | 05.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3551965 | Dossier mondial
| 05.08.2020 | A4 | EP3551965 | | 16.10.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201662430998 | | 07.12.2016 | WO2017US64680 | | 05.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3295119 | Dossier mondial
| 10.04.2019 | A4 | EP3295119 | | 21.03.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2016US31424 | | 09.05.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3209523 | Dossier mondial
| 25.04.2018 | A4 | EP3209523 | | 30.08.2017 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2015US56883 | | 22.10.2015 | US201462068250 | | 24.10.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN110234955B | Dossier mondial
| 29.03.2022 | B | CN110234955 | | 13.09.2019 | A | Numéro de priorité | | Date | US201662430998 | | 07.12.2016 | WO2017US64680 | | 05.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN110178156B | Dossier mondial
| 14.11.2023 | B | CN110178156 | | 27.08.2019 | A | Numéro de priorité | | Date | US201662430998 | | 07.12.2016 | WO2017US64681 | | 05.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN107896506 | Dossier mondial
| 10.04.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2016US31424 | | 09.05.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN107850420B | Dossier mondial
| 12.01.2021 | B | CN107850420 | | 27.03.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2016US31412 | | 09.05.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN107407553B | Dossier mondial
| 28.07.2020 | B | CN107407553 | | 28.11.2017 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2015US56883 | | 22.10.2015 | US201462068250 | | 24.10.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3295118 | Dossier mondial
| 21.11.2018 | A4 | EP3295118 | | 21.03.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2016US31412 | | 09.05.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | HK1247272 | | 21.09.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2015US56883 | | 22.10.2015 | US201462068250 | | 24.10.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | TWI700508B | | 01.08.2020 | B | TW201621349 | | 16.06.2016 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | WO2015US56883 | | 22.10.2015 | US201514920246 | | 22.10.2015 | US201462068250 | | 24.10.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | TWI758368B | | 21.03.2022 | B | TW201830049 | | 16.08.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | US201662430998 | | 07.12.2016 | WO2017US64681 | | 05.12.2017 | US201715832085 | | 05.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | TWI758367B | | 21.03.2022 | B | TW201833582 | | 16.09.2018 | A | Numéro de priorité | | Date | US201715832066 | | 05.12.2017 | US201662430998 | | 07.12.2016 | WO2017US64680 | | 05.12.2017 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO2016182985 | Dossier mondial
| 17.11.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO2016182982 | Dossier mondial
| 17.11.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | JP2020148784 | Dossier mondial
| 17.09.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | HK1252962 | | 06.06.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | HK1253380 | | 14.06.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | TW201706563 | | 16.02.2017 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | TWI687652B | | 11.03.2020 | B | TW201706564 | | 16.02.2017 | A | Numéro de priorité | | Date | US201562159286 | | 10.05.2015 |