EP3313345 - MATÉRIAU ANTI-DÉRAPAGE POUR OREILLES OU LANGUETTES DE FIXATION D'ARTICLE ABSORBANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.12.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.01.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.08.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.03.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.03.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés First Quality Baby Products, LLC 80 Cutter Mill Road Great Neck, NY 11021 / US | [2018/18] | Inventeur(s) | 01 /
O'CONNELL, Susan 61 Cabot Drive Chesterbrook, PA 19087 / US | 02 /
ERDMAN, Carol, L. 1433 Grand Oak Lane West Chester, PA 19380 / US | [2018/18] | Mandataire(s) | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [2023/07] |
Précédent [2018/18] | Manitz Finsterwald Patentanwälte PartmbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16815366.6 | 24.06.2016 | [2018/18] | WO2016US39219 | Numéro de priorité, date | US201562185305P | 26.06.2015 Format original publié: US 201562185305 P | [2018/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016210250 | Date: | 29.12.2016 | Langue: | EN | [2016/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3313345 | Date: | 02.05.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.12.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3313345 | Date: | 15.02.2023 | Langue: | EN | [2023/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 29.12.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.02.2019 | Classification | IPC: | A61F13/58, A61F13/56, A61F13/84 | [2019/14] | CPC: |
A61F13/5622 (EP,US);
A61F13/84 (EP,US)
|
Précédent IPC [2018/18] | A61F13/58 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | RUTSCHFESTES MATERIAL FÜR FLÜGEL ODER BEFESTIGUNGSLASCHEN EINES SAUGFÄHIGEN ARTIKELS | [2018/18] | Anglais: | ANTI-SKID MATERIAL FOR EARS OR FASTENING TABS OF ABSORBENT ARTICLE | [2018/18] | Français: | MATÉRIAU ANTI-DÉRAPAGE POUR OREILLES OU LANGUETTES DE FIXATION D'ARTICLE ABSORBANT | [2018/18] | Entrée dans la phase régionale | 24.01.2018 | Taxe nationale de base payée | 24.01.2018 | Taxe de recherche payée | 24.01.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.01.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.01.2018 | Requête en examen déposée [2018/18] | 24.01.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 30.09.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.03.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.10.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.07.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.08.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.01.2023 | Taxe de délivrance payée | 05.01.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.01.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 16.11.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.02.2023 | CZ | 15.02.2023 | DK | 15.02.2023 | EE | 15.02.2023 | ES | 15.02.2023 | FI | 15.02.2023 | HR | 15.02.2023 | IT | 15.02.2023 | LT | 15.02.2023 | LV | 15.02.2023 | MC | 15.02.2023 | NL | 15.02.2023 | PL | 15.02.2023 | RO | 15.02.2023 | RS | 15.02.2023 | SE | 15.02.2023 | SI | 15.02.2023 | SK | 15.02.2023 | SM | 15.02.2023 | NO | 15.05.2023 | GR | 16.05.2023 | IS | 15.06.2023 | PT | 15.06.2023 | GB | 24.06.2023 | IE | 24.06.2023 | LU | 24.06.2023 | BE | 30.06.2023 | CH | 30.06.2023 | FR | 30.06.2023 | [2024/26] |
Précédent [2024/24] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
GB | 24.06.2023 | ||
IE | 24.06.2023 | ||
LU | 24.06.2023 | ||
BE | 30.06.2023 | ||
CH | 30.06.2023 | ||
FR | 30.06.2023 | ||
Précédent [2024/21] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
IE | 24.06.2023 | ||
LU | 24.06.2023 | ||
Précédent [2024/15] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
LU | 24.06.2023 | ||
Précédent [2024/11] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 15.02.2023 | |
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AT | 15.02.2023 | |
DK | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/36] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/34] | ES | 15.02.2023 | |
LT | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 15.02.2023 | |
LT | 15.02.2023 | Citations: | Recherche | [X]US2004111076 (SAYAMA YASUSHI [JP], et al) [X] 1-17* paragraphs [0027] - [0036]; figure - *; | [X]US2004225271 (DATTA PAUL JOSEPH [US], et al) [X] 1-17 * paragraphs [0012] - [0023] - [0031] - [0035]; figure - *; | [X]US2011245792 (O'CONNELL SUSAN [US]) [X] 1-17 * paragraphs [0050] - [0053]; figure - * | Recherche internationale | [XYA]US5569234 (BUELL KENNETH B [US], et al) [X] 1-2, 7, 9-12, 16-18, 21, 24-25 * ; entire document, especially Figs. 1, 1A; (col. 2, In 52-57). * [Y] 3-6, 8, 20, 22-23, 26-35, 45-48 [A] 13-15, 19, 36-44; | [Y]US6258076 (GLAUG FRANK S [US], et al) [Y] 20, 45 * ; entire document, especially Abstract, Fig. 4. *; | [YA]US2002095130 (SEITTER CHRISTOPHER R [US], et al) [Y] 3-6, 8, 22-23, 26-35, 46- 48 * ; entire document, especially Fig. 3, para. [0013] * [A] 36-44; | [A]US2005283954 (ERDMAN CAROL [US], et al) [A] 1-48* ; entire document. *; | [A]US2009299323 (SCHLINZ DANIEL R [US], et al) [A] 1-48 * ; entire document. * | par le demandeur | US2004111076 | US2004225271 | US2011245792 | US8795250 |