EP3383629 - DISPOSITIF DE PRODUCTION, EN PARTICULIER DISPOSITIF DE PRODUCTION SMC POUR LA FABRICATION DE PRODUITS SEMI-FINIS THERMODURCISSABLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.11.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.12.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.07.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.09.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 15.06.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 03.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schmidt & Heinzmann GmbH & Co. KG Vichystrasse 12 76646 Bruchsal / DE | [2018/41] | Inventeur(s) | 01 /
FEIL, Matthias Panoramastr. 5 88214 Ravensburg / DE | [2018/41] | Mandataire(s) | Daub, Thomas Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Daub Bahnhofstrasse 5 88662 Überlingen / DE | [2018/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16815750.1 | 02.12.2016 | [2018/41] | WO2016EP79629 | Numéro de priorité, date | DE201510120969 | 02.12.2015 Format original publié: DE102015120969 | [2018/41] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017093506 | Date: | 08.06.2017 | Langue: | DE | [2017/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3383629 | Date: | 10.10.2018 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 08.06.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3383629 | Date: | 20.01.2021 | Langue: | DE | [2021/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.06.2017 | Classification | IPC: | B29C70/50 | [2018/41] | CPC: |
B29C70/504 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/41] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PRODUKTIONSVORRICHTUNG, INSBESONDERE SMC-PRODUKTIONSVORRICHTUNG, ZU EINER HERSTELLUNG VON DUROPLASTISCHEN HALBZEUGEN | [2018/41] | Anglais: | PRODUCTION DEVICE, IN PARTICULAR SMC PRODUCTION DEVICE, FOR PRODUCING THERMOSET PREPREGS | [2018/41] | Français: | DISPOSITIF DE PRODUCTION, EN PARTICULIER DISPOSITIF DE PRODUCTION SMC POUR LA FABRICATION DE PRODUITS SEMI-FINIS THERMODURCISSABLES | [2018/41] | Entrée dans la phase régionale | 28.06.2018 | Taxe nationale de base payée | 28.06.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.06.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.09.2017 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 28.06.2018 | Requête en examen déposée [2018/41] | 28.06.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.01.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.07.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.11.2020 | Taxe de délivrance payée | 20.11.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.11.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP21000015.4 La demande est réputée retirée : 20.01.2021 | Opposition(s) | 21.10.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.12.2016 | AL | 20.01.2021 | CY | 20.01.2021 | CZ | 20.01.2021 | DK | 20.01.2021 | EE | 20.01.2021 | FI | 20.01.2021 | HR | 20.01.2021 | LT | 20.01.2021 | LV | 20.01.2021 | MC | 20.01.2021 | MK | 20.01.2021 | MT | 20.01.2021 | NL | 20.01.2021 | RO | 20.01.2021 | RS | 20.01.2021 | SE | 20.01.2021 | SI | 20.01.2021 | SK | 20.01.2021 | SM | 20.01.2021 | TR | 20.01.2021 | BG | 20.04.2021 | NO | 20.04.2021 | GR | 21.04.2021 | IS | 20.05.2021 | PT | 20.05.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 02.12.2016 | |
AL | 20.01.2021 | ||
CY | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
MK | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
TR | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 02.12.2016 | |
AL | 20.01.2021 | ||
CY | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
MK | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 02.12.2016 | |
AL | 20.01.2021 | ||
CY | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 02.12.2016 | |
AL | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/50] | CZ | 20.01.2021 | |
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/49] | CZ | 20.01.2021 | |
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/48] | CZ | 20.01.2021 | |
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/42] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/38] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/37] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 20.01.2021 | |
LT | 20.01.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US4219524 (MILLER EVERETT R [US]) [X] 1,5,6,8,15 * column 1, line 11 - line 15 * * column 8, line 1 - line 54; figures 3, 5, 6, 8 * * figure 10 * [I] 10,13; | [AD]DE102009046670 (DIEFFENBACHER GMBH & CO KG [DE]) [AD] 1-15* abstract * | par le demandeur | DE102006042999 | DE102007052587 | DE102009046670 | DE102010018485 | DE102010045702 |