EP3398115 - MODÈLES DES RÉSEAUX NEURONALS RÉCURRENT COMPRIMÉS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/45] | MODÈLES DE RÉSEAU NEURONAL RÉCURSIF COMPRIMÉ | ||
[2021/16] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.07.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.08.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 31.03.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.10.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.10.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.09.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 13.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2021/37] |
Précédent [2018/45] | Pour tous les Etats désignés Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | Inventeur(s) | 01 /
SAINATH, Tara N. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 02 /
SINDHWANI, Vikas 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | [2018/45] | Mandataire(s) | Watkin, Timothy Lawrence Harvey, et al Marks & Clerk LLP 2nd Floor, Wytham Court 11 West Way Oxford OX2 0QL / GB | [N/P] |
Précédent [2021/37] | Watkin, Timothy Lawrence Harvey, et al Marks & Clerk LLP Fletcher House The Oxford Science Park Heatley Road Oxford OX4 4GE / GB | ||
Précédent [2018/45] | Derry, Paul Stefan, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 16820415.4 | 07.12.2016 | [2018/45] | WO2016US65417 | Numéro de priorité, date | US201662301734P | 01.03.2016 Format original publié: US 201662301734 P | US201615172457 | 03.06.2016 Format original publié: US201615172457 | [2018/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017151203 | Date: | 08.09.2017 | Langue: | EN | [2017/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3398115 | Date: | 07.11.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.09.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3398115 | Date: | 15.09.2021 | Langue: | EN | [2021/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.09.2017 | Classification | IPC: | G06N3/04, G10L15/16, // G06N3/08 | [2021/16] | CPC: |
G06N3/044 (EP,US);
G06N3/0442 (KR);
G06N3/08 (CN);
G06N3/084 (EP,US);
G06N3/04 (CN);
G06N3/0495 (KR);
G10L15/063 (KR)
(-)
|
Précédent IPC [2018/45] | G06N3/04, G06N3/10 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/45] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KOMPRIMIERTE REKURRENTE NEURONALE NETZWERK MODELLE | [2021/16] | Anglais: | COMPRESSED RECURRENT NEURAL NETWORK MODELS | [2018/45] | Français: | MODÈLES DES RÉSEAUX NEURONALS RÉCURRENT COMPRIMÉS | [2021/16] |
Précédent [2018/45] | MODELLE EINES KOMPRIMIERTEN WIEDERKEHRENDEN NEURONALEN NETZWERKS | ||
Précédent [2018/45] | MODÈLES DE RÉSEAU NEURONAL RÉCURSIF COMPRIMÉ | Entrée dans la phase régionale | 27.07.2018 | Taxe nationale de base payée | 27.07.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.07.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.12.2017 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 27.07.2018 | Requête en examen déposée [2018/45] | 27.07.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 09.04.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.10.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.01.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.02.2021 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 09.03.2021 | 09.03.2021 | Date des procédures orales (annulées) | 01.04.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.08.2021 | Taxe de délivrance payée | 10.08.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.08.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP21191078.1 / EP3955168 | Opposition(s) | 16.06.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.12.2016 | AL | 15.09.2021 | AT | 15.09.2021 | CY | 15.09.2021 | CZ | 15.09.2021 | DK | 15.09.2021 | EE | 15.09.2021 | ES | 15.09.2021 | FI | 15.09.2021 | HR | 15.09.2021 | IT | 15.09.2021 | LT | 15.09.2021 | LV | 15.09.2021 | MC | 15.09.2021 | MK | 15.09.2021 | MT | 15.09.2021 | NL | 15.09.2021 | PL | 15.09.2021 | RO | 15.09.2021 | RS | 15.09.2021 | SE | 15.09.2021 | SI | 15.09.2021 | SK | 15.09.2021 | SM | 15.09.2021 | TR | 15.09.2021 | IE | 07.12.2021 | LU | 07.12.2021 | BG | 15.12.2021 | NO | 15.12.2021 | GR | 16.12.2021 | BE | 31.12.2021 | CH | 31.12.2021 | LI | 31.12.2021 | IS | 15.01.2022 | PT | 17.01.2022 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 07.12.2016 | |
AL | 15.09.2021 | ||
AT | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
MK | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
TR | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 07.12.2016 | |
AL | 15.09.2021 | ||
AT | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
MK | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 07.12.2016 | |
AL | 15.09.2021 | ||
AT | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CY | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
IT | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2023/03] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/48] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
IE | 07.12.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/46] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
LU | 07.12.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
DK | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SI | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
MC | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 15.09.2021 | |
AT | 15.09.2021 | ||
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
SM | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
NL | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RO | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
IS | 15.01.2022 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 15.09.2021 | |
CZ | 15.09.2021 | ||
EE | 15.09.2021 | ||
ES | 15.09.2021 | ||
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
PL | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
SK | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
PT | 17.01.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 15.09.2021 | |
FI | 15.09.2021 | ||
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | FI | 15.09.2021 | |
HR | 15.09.2021 | ||
LT | 15.09.2021 | ||
LV | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
GR | 16.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | FI | 15.09.2021 | |
LT | 15.09.2021 | ||
RS | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | FI | 15.09.2021 | |
LT | 15.09.2021 | ||
SE | 15.09.2021 | ||
BG | 15.12.2021 | ||
NO | 15.12.2021 | ||
Précédent [2022/07] | LT | 15.09.2021 | |
NO | 15.12.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2015170020 (GARIMELLA SRI VENKATA SURYA SIVA RAMA KRISHNA [US]); | [Y]US2016035344 (GONZALEZ-DOMINGUEZ JAVIER [ES], et al); |