EP3362148 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE SURVEILLANCE DE MOUVEMENTS DE STRUCTURE TOUT AU LONG D'UNE RADIOTHÉRAPIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.08.2022 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.08.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.04.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.03.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.11.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.03.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.07.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 21.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Elekta Ltd. 2050 Bleury Street, Suite 200 Montreal, QC H3A 2J5 / CA | [2021/39] |
Précédent [2018/34] | Pour tous les Etats désignés Elekta Ltd. 2050 Bleury Street, Suite 200 Montreal, QC H3A 2J5 / CA | Inventeur(s) | 01 /
GAUTHIER, Jean-Francois 10771 Rue Clark Montréal, Québec H3L 2S9 / CA | 02 /
BEAUDOIN, Pierre-Olivier 8226 Rue Drolet Montréal, Québec H2P 2H5 / CA | 03 /
LALONDE, Marc-André 575 Avenue Inverness Ville Mont-Royal, Ontario H3R 1C4 / CA | 04 /
LODU, Daniel 6060 Fernbank Road Stittsville, Ontario K2S 1B6 / CA | 05 /
LOPES, Rui 1695 Rue Rio Brossard, Québec J4X 2R4 / CA | 06 /
LACHAINE, Martin Emile 1051 Hotel-de-Ville Apt. 2 Montréal, Québec H2X 3A7 / CA | [2018/34] | Mandataire(s) | Hamer, Thomas Daniel Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2021/39] |
Précédent [2018/34] | Finnegan Europe LLP 1 London Bridge London SE1 9BG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 16855044.0 | 14.10.2016 | [2018/34] | WO2016IB56179 | Numéro de priorité, date | US201514884441 | 15.10.2015 Format original publié: US201514884441 | [2018/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017064669 | Date: | 20.04.2017 | Langue: | EN | [2017/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3362148 | Date: | 22.08.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.04.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3362148 | Date: | 29.09.2021 | Langue: | EN | [2021/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 20.04.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.03.2019 | Classification | IPC: | A61N5/10, A61B34/00, A61B5/103, A61B6/03, A61B8/00, A61B8/08 | [2018/34] | CPC: |
A61N5/1049 (EP,US);
A61N5/1037 (US);
A61N5/1039 (US);
A61N2005/1051 (US);
A61N2005/1052 (US);
A61N2005/1055 (US);
A61N2005/1058 (US);
A61N2005/1059 (US);
A61N2005/1061 (EP,US);
A61N2005/1074 (US);
A61N2005/1091 (US);
A61N5/1067 (EP,US);
A61N5/107 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG VON STRUKTURELLEN BEWEGUNGEN WÄHREND EINER STRAHLUNGSTHERAPIE | [2018/34] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR MONITORING STRUCTURAL MOVEMENTS THROUGHOUT RADIATION THERAPY | [2018/34] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE SURVEILLANCE DE MOUVEMENTS DE STRUCTURE TOUT AU LONG D'UNE RADIOTHÉRAPIE | [2018/34] | Entrée dans la phase régionale | 08.05.2018 | Taxe nationale de base payée | 08.05.2018 | Taxe de recherche payée | 08.05.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.05.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.05.2018 | Requête en examen déposée [2018/34] | 08.05.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.10.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.03.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.07.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.11.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.03.2021 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 26.04.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.08.2021 | Taxe de délivrance payée | 17.08.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.08.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 30.06.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.10.2016 | AL | 29.09.2021 | AT | 29.09.2021 | CY | 29.09.2021 | CZ | 29.09.2021 | DK | 29.09.2021 | EE | 29.09.2021 | ES | 29.09.2021 | FI | 29.09.2021 | HR | 29.09.2021 | IT | 29.09.2021 | LT | 29.09.2021 | LV | 29.09.2021 | MC | 29.09.2021 | MK | 29.09.2021 | MT | 29.09.2021 | NL | 29.09.2021 | PL | 29.09.2021 | RO | 29.09.2021 | RS | 29.09.2021 | SE | 29.09.2021 | SI | 29.09.2021 | SK | 29.09.2021 | SM | 29.09.2021 | IE | 14.10.2021 | LU | 14.10.2021 | BE | 31.10.2021 | CH | 31.10.2021 | LI | 31.10.2021 | BG | 29.12.2021 | NO | 29.12.2021 | GR | 30.12.2021 | IS | 29.01.2022 | PT | 31.01.2022 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 14.10.2016 | |
AL | 29.09.2021 | ||
AT | 29.09.2021 | ||
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
MK | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
SM | 29.09.2021 | ||
IE | 14.10.2021 | ||
LU | 14.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 14.10.2016 | |
AL | 29.09.2021 | ||
AT | 29.09.2021 | ||
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
SM | 29.09.2021 | ||
IE | 14.10.2021 | ||
LU | 14.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 14.10.2016 | |
AL | 29.09.2021 | ||
AT | 29.09.2021 | ||
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
IE | 14.10.2021 | ||
LU | 14.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 14.10.2016 | |
AL | 29.09.2021 | ||
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
IE | 14.10.2021 | ||
LU | 14.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
IE | 14.10.2021 | ||
LU | 14.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
IE | 14.10.2021 | ||
LU | 14.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/48] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
IE | 14.10.2021 | ||
LU | 14.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/37] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
LU | 14.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
CH | 31.10.2021 | ||
LI | 31.10.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
LU | 14.10.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BE | 31.10.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 29.09.2021 | |
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | FI | 29.09.2021 | |
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | FI | 29.09.2021 | |
LT | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | FI | 29.09.2021 | |
LT | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
Précédent [2022/07] | LT | 29.09.2021 | |
NO | 29.12.2021 | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [X]WO2013107472 (ELEKTA AB [SE], et al) [X] 1-20 * Abstract; page 1, lines 25-26; page 3, lines 12-17; page 4, line 22 - page 5, line 16; page 6, lines 3-4 and 27-28; page 8, lines 1-2 and 20-26 and page 9, line 4 *; | [A]US8155729 (HSIEH JIANG [US], et al) [A] 1-20 * The whole document *; | [A]US2015010126 (ROTONDO GIUSEPPE [IT], et al) [A] 1-20 * The whole document *; | [A]US8130907 (MAURER JR CALVIN R [US], et al) [A] 1-20 * The whole document *; | [A]US2011286642 (NORD JANNE [FI], et al) [A] 1-20 * The whole document * |