Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP3362068 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP3362068



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 311
25.10.2024 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
09.01.2024 Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE Recherche / Examen 1
23.11.2023 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
13.11.2023 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
13.11.2023 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 1
13.11.2023 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 1
13.11.2023 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 2
13.11.2023 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
03.07.2023 Annexe à la notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 1
03.07.2023 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
03.07.2023 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
03.07.2023 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
03.07.2023 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 33
03.07.2023 Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) Recherche / Examen 33
04.05.2023 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
04.05.2023 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 2
04.05.2023 Description modifiée avec annotations Recherche / Examen 33
04.05.2023 Revendications Recherche / Examen 2
04.05.2023 Description Recherche / Examen 32
04.05.2023 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
04.05.2023 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 3
15.02.2023 Annexe à la notification Recherche / Examen 3
15.02.2023 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
28.09.2021 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
28.09.2021 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 3
28.09.2021 Revendications Recherche / Examen 2
28.09.2021 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
28.09.2021 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 4
27.07.2021 Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) Recherche / Examen 2
22.07.2021 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
22.07.2021 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
22.07.2021 Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
18.03.2021 Annexe à la notification Recherche / Examen 3
18.03.2021 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
12.03.2021 Début d'examen Recherche / Examen 1
16.12.2019 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 2
16.12.2019 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 2
16.12.2019 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 3
23.10.2019 Ordre de paiement rejeté Recherche / Examen 1
05.06.2019 Invitation à confirmer le maintien de la demande/corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande Recherche / Examen 1
16.05.2019 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
16.05.2019 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 3
16.05.2019 Informations sur la stratégie de recherche Recherche / Examen 1
16.05.2019 Rapport supplémentaire de recherche européen Recherche / Examen 2
26.04.2019 Début de recherche Recherche / Examen 1
25.07.2018 Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir Recherche / Examen 1
28.05.2018 Notification concernant une modification possible de la demande/paiement des taxes de revendication Recherche / Examen 3
24.05.2018 Communication à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
24.05.2018 Communication à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
24.05.2018 Communication à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
30.04.2018 Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité Recherche / Examen 5
13.04.2018 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
13.04.2018 Requête d'entrée dans la phase européenne Recherche / Examen 5
23.02.2018 Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets Recherche / Examen 4
10.05.2017 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 49
20.04.2017 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 1
20.04.2017 Publication de la demande internationale - A1 Recherche / Examen 35