EP3399555 - APPAREIL D'AFFICHAGE FLEXIBLE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.12.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.11.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.10.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.10.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SE | publié le 11.09.2024 [2024/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kunshan New Flat Panel Display Technology Center Co., Ltd. No. 320, Fu Chun River Road Photoelectric Industrial Park Development Zone Kunshan, Jiangsu 215300 / CN | [2023/51] |
Précédent [2018/45] | Pour tous les Etats désignés Kunshan New Flat Panel Display Technology Center Co. Ltd No. 320 Fu Chun River Road Photoelectric Industrial Park Development Zone KunShan, Jiangsu 215300 / CN | Inventeur(s) | 01 /
ZHANG, Xiuyu No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | 02 /
DANG, Pengle No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | 03 /
ZHANG, Xiaobao No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | 04 /
DING, Liwei No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | 05 /
JIANG, Haibin No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan, Jiangsu 215300 / CN | 06 /
ZHU, Hui No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | [2018/47] |
Précédent [2018/45] | 01 /
ZHANG, Xiuyu No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | ||
02 /
DANG, Pengle No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | |||
03 /
ZHANG, Xiaobao No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | |||
04 /
DING, Liwei No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | |||
05 /
JIANG, Haibin No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | |||
06 /
ZHU, Hui No.188 Chenfeng Road New&High-Tech Industrial Development Zone Kunshan Jiangsu 215300 / CN | Mandataire(s) | D'Halleweyn, Nele Veerle Trees Gertrudis, et al Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [2018/45] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16880884.8 | 02.12.2016 | [2018/45] | WO2016CN108388 | Numéro de priorité, date | CN20151128975 | 31.12.2015 Format original publié: CN201511028975 | [2018/45] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017114094 | Date: | 06.07.2017 | Langue: | ZH | [2017/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3399555 | Date: | 07.11.2018 | Langue: | EN | [2018/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3399555 | Date: | 31.01.2024 | Langue: | EN | [2024/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 06.07.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.12.2018 | Classification | IPC: | H10K59/80, H10K102/00, H10K59/12, H10K77/10 | [2023/48] | CPC: |
H10K59/12 (EP,CN,KR,US);
H01L21/82 (KR);
H01L27/1259 (CN);
H01L27/1214 (CN);
H10K50/844 (US);
H10K59/873 (EP,CN,KR);
H10K71/00 (US);
H10K77/111 (EP,US);
H01L27/1218 (US);
H10K2102/311 (EP,US);
H10K2102/351 (EP,US);
H10K2102/361 (US);
|
Précédent IPC [2019/03] | H01L27/32, H01L21/82, H01L51/00, H01L51/52 | ||
Précédent IPC [2018/45] | H01L27/32, H01L21/82 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/45] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FLEXIBLE ANZEIGEVORRICHTUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2018/45] | Anglais: | FLEXIBLE DISPLAY APPARATUS AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR | [2018/45] | Français: | APPAREIL D'AFFICHAGE FLEXIBLE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2018/45] | Entrée dans la phase régionale | 05.06.2018 | Traduction produite | 05.06.2018 | Taxe nationale de base payée | 05.06.2018 | Taxe de recherche payée | 05.06.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.06.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.06.2018 | Requête en examen déposée [2018/45] | 27.02.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.02.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.10.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.01.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.11.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.02.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.11.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.12.2023 | Taxe de délivrance payée | 20.12.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.12.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 31.01.2024 | BG | 31.01.2024 | ES | 31.01.2024 | FI | 31.01.2024 | HR | 31.01.2024 | LT | 31.01.2024 | LV | 31.01.2024 | NL | 31.01.2024 | PL | 31.01.2024 | SE | 31.01.2024 | NO | 30.04.2024 | RS | 30.04.2024 | GR | 01.05.2024 | IS | 31.05.2024 | PT | 31.05.2024 | [2024/37] |
Précédent [2024/36] | AT | 31.01.2024 | |
BG | 31.01.2024 | ||
ES | 31.01.2024 | ||
FI | 31.01.2024 | ||
HR | 31.01.2024 | ||
LT | 31.01.2024 | ||
LV | 31.01.2024 | ||
NL | 31.01.2024 | ||
PL | 31.01.2024 | ||
NO | 30.04.2024 | ||
RS | 30.04.2024 | ||
GR | 01.05.2024 | ||
IS | 31.05.2024 | ||
PT | 31.05.2024 | ||
Précédent [2024/35] | AT | 31.01.2024 | |
BG | 31.01.2024 | ||
ES | 31.01.2024 | ||
FI | 31.01.2024 | ||
HR | 31.01.2024 | ||
LT | 31.01.2024 | ||
NL | 31.01.2024 | ||
NO | 30.04.2024 | ||
RS | 30.04.2024 | ||
GR | 01.05.2024 | ||
IS | 31.05.2024 | ||
Précédent [2024/34] | BG | 31.01.2024 | |
FI | 31.01.2024 | ||
HR | 31.01.2024 | ||
LT | 31.01.2024 | ||
NL | 31.01.2024 | ||
NO | 30.04.2024 | ||
RS | 30.04.2024 | ||
GR | 01.05.2024 | ||
IS | 31.05.2024 | ||
Précédent [2024/33] | LT | 31.01.2024 | |
NO | 30.04.2024 | ||
IS | 31.05.2024 | ||
Précédent [2024/32] | IS | 31.05.2024 | Citations: | Recherche | [A]US2012001156 (CHO KYU-SIK [KR], et al); | [XY]DE102013111943 (LG DISPLAY CO LTD [KR]); | [A]US2015115233 (KIM YOUNG-IL [KR]); | [Y]US2015263312 (KANEGAE ARINOBU [JP]) |