EP3429185 - PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET APPAREIL PERMETTANT DE DÉTERMINER UNE FENÊTRE DE MISE AU POINT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.03.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.04.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.11.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.06.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.12.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2019/03] | Inventeur(s) | 01 /
DU, Cheng Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
LUO, Wei Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
GUO, Xin Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 04 /
RONG, Huaiyang Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 05 /
WU, Jin Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2019/03] | Mandataire(s) | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2019/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16895857.7 | 29.03.2016 | [2019/03] | WO2016CN77734 | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017166076 | Date: | 05.10.2017 | Langue: | ZH | [2017/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3429185 | Date: | 16.01.2019 | Langue: | EN | [2019/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3429185 | Date: | 10.05.2023 | Langue: | EN | [2023/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 05.10.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.05.2019 | Classification | IPC: | H04N5/232 | [2019/03] | CPC: |
H04N23/675 (EP,US);
H04N23/673 (EP,US);
H04N23/611 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/03] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND EINRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG EINES FOKUSFENSTERS | [2019/03] | Anglais: | METHOD, DEVICE AND APPARATUS FOR DETERMINING FOCUS WINDOW | [2019/03] | Français: | PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET APPAREIL PERMETTANT DE DÉTERMINER UNE FENÊTRE DE MISE AU POINT | [2019/03] | Entrée dans la phase régionale | 11.10.2018 | Traduction produite | 11.10.2018 | Taxe nationale de base payée | 11.10.2018 | Taxe de recherche payée | 11.10.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.10.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.10.2018 | Requête en examen déposée [2019/03] | 06.12.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.06.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.11.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.11.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.02.2023 | Taxe de délivrance payée | 20.02.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.02.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 13.02.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 10.05.2023 | CZ | 10.05.2023 | DK | 10.05.2023 | EE | 10.05.2023 | ES | 10.05.2023 | FI | 10.05.2023 | HR | 10.05.2023 | IT | 10.05.2023 | LT | 10.05.2023 | LV | 10.05.2023 | NL | 10.05.2023 | PL | 10.05.2023 | RO | 10.05.2023 | RS | 10.05.2023 | SE | 10.05.2023 | SI | 10.05.2023 | SK | 10.05.2023 | SM | 10.05.2023 | NO | 10.08.2023 | GR | 11.08.2023 | IS | 10.09.2023 | PT | 11.09.2023 | [2024/26] |
Précédent [2024/24] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
DK | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SI | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
DK | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/03] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
FI | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2024/01] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
PL | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 10.05.2023 | |
ES | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 10.05.2023 | |
PT | 11.09.2023 | Citations: | Recherche | [I]US2007064145 (SUGIMOTO MASAHIKO [JP]) [I] 1-3,7-9 * paragraph [0037] * * paragraph [0123] * * paragraph [0176] * * paragraph [0239] - paragraph [0243] * * paragraph [0253] - paragraph [0255] * * paragraph [0259] - paragraph [0267] * * paragraph [0288] *; | [XA]CN104270562 (GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMM) [X] 4,5,10,11 * abstract * * claim 1 *[A] 1-3,7-9; | [T] - Anonymous, "Autofocus - Wikipedia, the free encyclopedia", (20151106), URL: https://web.archive.org/web/20151106000426/https://en.wikipedia.org/wiki/Autofocus, (20190131), XP055549767 [T] * section 4.2 * | Recherche internationale | [A]US2008074529 (TERASHIMA YOSHITO [JP]) [A] 1-18 * , the whole document *; | [A]CN101806949 (CANON KK) [A] 1-18 * , description, paragraphs 0111-0115 and 0136 *; | [A]CN101808197 (CANON KK) [A] 1-18* , the whole document *; | [A]CN103858043 (CANON KK) [A] 1-18 * , the whole document *; | [A]US2014362278 (KAWARADA MASAHIRO [JP]) [A] 1-18 * , description, paragraphs 0050-0071 *; | [A]CN104243825 (GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMM) [A] 1-18 * , the whole document *; | [A]CN104270562 (GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMM) [A] 1-18 * , the whole document *; | [A]CN105210018 (SONY CORP) [A] 1-18 * , the whole document *; | [A]CN105357444 (NUBIA TECHNOLOGY CO LTD) [A] 1-18 * , the whole document * | Examen | US2008074529 |