EP3439163 - CONVERTISSEUR DE PUISSANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.07.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.07.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.05.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.11.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.01.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2019/06] | Inventeur(s) | 01 /
MORI, Tatsuya c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 02 /
FURUKAWA, Akira c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2019/06] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2019/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16896742.0 | 28.03.2016 | [2019/06] | WO2016JP59931 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017168522 | Date: | 05.10.2017 | Langue: | JA | [2017/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3439163 | Date: | 06.02.2019 | Langue: | EN | [2019/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3439163 | Date: | 31.08.2022 | Langue: | EN | [2022/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 05.10.2017 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.05.2019 | Classification | IPC: | H02M7/48, H02M7/5387, H02M7/5395, H02M1/08, H02M1/38, H02H7/122, G01R31/42, // H02M1/084, H02M1/00, H02P27/08, G01R31/40, H02M1/44 | [2022/21] | CPC: |
H02M7/5395 (EP,US);
G01R31/40 (US);
G01R31/42 (EP,US);
H02H7/1225 (EP,US);
H02M1/08 (US);
H02M1/38 (US);
H02M7/53871 (EP,US);
H02M7/53875 (EP,US);
G01R31/52 (EP,US);
H02M1/0009 (EP,US);
H02M1/0025 (EP,US);
H02M1/44 (EP,US);
H02P27/08 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2019/25] | H02M7/48, H02M7/5387, H02M7/5395, H02M1/08, H02M1/38, H02H7/122, // H02M1/084, H02M1/00, H02P27/08, G01R31/40, H02M1/44, G01R31/02 | ||
Précédent IPC [2019/15] | H02M7/48, H02M7/5387, H02M7/5395, H02M1/08, // H02M1/084, H02M1/00, H02P27/08, G01R31/40, H02M1/44 | ||
Précédent IPC [2019/06] | H02M7/48 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/06] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STROMWANDLER | [2019/06] | Anglais: | POWER CONVERTER | [2019/06] | Français: | CONVERTISSEUR DE PUISSANCE | [2019/06] | Entrée dans la phase régionale | 20.08.2018 | Traduction produite | 20.08.2018 | Taxe nationale de base payée | 20.08.2018 | Taxe de recherche payée | 20.08.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.08.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.08.2018 | Requête en examen déposée [2019/06] | 31.10.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.11.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.02.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.05.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.07.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.05.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.07.2022 | Taxe de délivrance payée | 20.07.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.07.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP22183544.0 / EP4092901 | Opposition(s) | 01.06.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 31.08.2022 | AT | 31.08.2022 | CZ | 31.08.2022 | DK | 31.08.2022 | EE | 31.08.2022 | ES | 31.08.2022 | FI | 31.08.2022 | HR | 31.08.2022 | IT | 31.08.2022 | LT | 31.08.2022 | LV | 31.08.2022 | MC | 31.08.2022 | NL | 31.08.2022 | PL | 31.08.2022 | RO | 31.08.2022 | RS | 31.08.2022 | SE | 31.08.2022 | SI | 31.08.2022 | SK | 31.08.2022 | SM | 31.08.2022 | NO | 30.11.2022 | GR | 01.12.2022 | IS | 31.12.2022 | PT | 02.01.2023 | GB | 28.03.2023 | IE | 28.03.2023 | LU | 28.03.2023 | BE | 31.03.2023 | CH | 31.03.2023 | LI | 31.03.2023 | [2024/26] |
Précédent [2024/12] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
GB | 28.03.2023 | ||
IE | 28.03.2023 | ||
LU | 28.03.2023 | ||
BE | 31.03.2023 | ||
CH | 31.03.2023 | ||
LI | 31.03.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
GB | 28.03.2023 | ||
IE | 28.03.2023 | ||
LU | 28.03.2023 | ||
CH | 31.03.2023 | ||
LI | 31.03.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
GB | 28.03.2023 | ||
IE | 28.03.2023 | ||
LU | 28.03.2023 | ||
Précédent [2024/02] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
LU | 28.03.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 31.08.2022 | |
AT | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 31.08.2022 | |
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 31.08.2022 | |
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
ES | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/21] | DK | 31.08.2022 | |
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/20] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/12] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/11] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
Précédent [2023/10] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
Précédent [2023/09] | FI | 31.08.2022 | |
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
Précédent [2023/08] | FI | 31.08.2022 | |
LT | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | Citations: | Recherche | [Y]US2006056206 (KIFUKU TAKAYUKI [JP], et al) [Y] 7-9,16-18* paragraph [0077] - paragraph [0084]; figure 2 *; | [A]US2011292700 (ARAKAWA YOICHIRO [JP], et al) [A] 1-6,10-15 * abstract *; | [A]EP2413488 (MEIDENSHA ELECTRIC MFG CO LTD [JP]) [A] 1-6,10-15 * abstract *; | [XAY]US2012206075 (KIMPARA YOSHIHIKO [JP], et al) [X] 1-3,5,6,10-13,15 * abstract * * paragraph [0064] * [A] 4,14 [Y] 7-9,16-18 | Recherche internationale | [A]JP2005253229 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [A] 1-18 * , paragraphs [0009] to [0034]; fig. 1 to 11 (Family: none) *; | [A]JP2009189203 (DENSO CORP) [A] 1-18* , paragraphs [0016] to [0031]; fig. 1, 2 & US 2009/0200975 A1 paragraphs [0017] to [0038]; fig. 1, 2 * |