13.09.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.10.2024 [2024/42] |
27.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.05.2024 [2024/22] |
12.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.05.2024 [2024/20] |
29.03.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.05.2024 [2024/18] |
09.02.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.03.2024 [2024/11] |
14.07.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.08.2023 [2023/33] |
19.05.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.06.2023 [2023/25] |
21.04.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.05.2023 [2023/21] |
07.04.2023 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 10.05.2023 [2023/19] |
24.03.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.04.2023 [2023/17] |
17.02.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.03.2023 [2023/12] |
10.02.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.03.2023 [2023/11] |
03.02.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.03.2023 [2023/10] |
27.01.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.03.2023 [2023/09] |
13.01.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.02.2023 [2023/07] |
09.12.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.01.2023 [2023/02] |
11.11.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.12.2022 [2022/50] |
04.11.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.12.2022 [2022/49] |
28.10.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.11.2022 [2022/48] |
21.10.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.11.2022 [2022/47] |
29.04.2022 |
Délivrance (prévue) |
publié le 01.06.2022 [2022/22] |
25.04.2022 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
25.04.2022 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
25.04.2022 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
22.12.2021 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
21.07.2021 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
24.07.2020 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
05.06.2020 |
Modification par le demandeur |
|
15.11.2019 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 18.12.2019 [2019/51] |
15.11.2019 |
Changement - classification |
publié le 18.12.2019 [2019/51] |
15.11.2019 |
Changement - classification |
publié le 18.12.2019 [2019/51] |
27.09.2019 |
Changement : État(s) autorisant la validation |
publié le 30.10.2019 [2019/44] |
27.09.2019 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 30.10.2019 [2019/44] |
24.07.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
12.04.2019 |
Changement - demandeur |
publié le 15.05.2019 [2019/20] |
10.04.2019 |
Suppression : La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
30.12.2018 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 30.01.2019 [2019/05] |
30.12.2018 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
30.12.2018 |
Requête en examen présentée |
publié le 30.01.2019 [2019/05] |
21.11.2018 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
30.10.2018 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
30.10.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.10.2018 |
Changement - mandataire |
|
27.10.2018 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
16.02.2018 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.01.2018 |
Données PCT avant la publication européenne |
|