EP3547755 - PROCÉDÉ DE COMMUTATION, DISPOSITIF TERMINAL, ET DISPOSITIF DE RÉSEAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.06.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.07.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.04.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.02.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.08.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2019/40] | Inventeur(s) | 01 /
WANG, Hong Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
QUAN, Wei Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
ZHANG, Jian Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2019/40] | Mandataire(s) | Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2019/40] | Maiwald Patent- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16923977.9 | 14.12.2016 | [2019/40] | WO2016CN109963 | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018107403 | Date: | 21.06.2018 | Langue: | ZH | [2018/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3547755 | Date: | 02.10.2019 | Langue: | EN | [2019/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3547755 | Date: | 24.08.2022 | Langue: | EN | [2022/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 21.06.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.10.2019 | Classification | IPC: | H04W36/00, // H04W8/00 | [2019/47] | CPC: |
H04W36/0009 (EP,US);
H04W36/00692 (EP,US);
H04W36/08 (EP,US);
H04W8/005 (EP,US)
|
Précédent IPC [2019/40] | H04W36/08, H04W36/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/40] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | UMSCHALTVERFAHREN, ENDGERÄTEVORRICHTUNG UND NETZWERKVORRICHTUNG | [2019/40] | Anglais: | SWITCHING METHOD, TERMINAL DEVICE AND NETWORK DEVICE | [2019/40] | Français: | PROCÉDÉ DE COMMUTATION, DISPOSITIF TERMINAL, ET DISPOSITIF DE RÉSEAU | [2019/40] | Entrée dans la phase régionale | 27.06.2019 | Traduction produite | 27.06.2019 | Taxe nationale de base payée | 27.06.2019 | Taxe de recherche payée | 27.06.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.06.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.06.2019 | Requête en examen déposée [2019/40] | 06.05.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.02.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.05.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.04.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.07.2022 | Taxe de délivrance payée | 13.07.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.07.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 25.05.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.12.2016 | AL | 24.08.2022 | AT | 24.08.2022 | BG | 24.08.2022 | CY | 24.08.2022 | CZ | 24.08.2022 | DK | 24.08.2022 | EE | 24.08.2022 | ES | 24.08.2022 | FI | 24.08.2022 | HR | 24.08.2022 | IT | 24.08.2022 | LT | 24.08.2022 | LV | 24.08.2022 | MC | 24.08.2022 | MK | 24.08.2022 | MT | 24.08.2022 | NL | 24.08.2022 | PL | 24.08.2022 | RO | 24.08.2022 | RS | 24.08.2022 | SE | 24.08.2022 | SI | 24.08.2022 | SK | 24.08.2022 | SM | 24.08.2022 | NO | 24.11.2022 | GR | 25.11.2022 | IE | 14.12.2022 | LU | 14.12.2022 | IS | 24.12.2022 | PT | 26.12.2022 | BE | 31.12.2022 | CH | 31.12.2022 | FR | 31.12.2022 | LI | 31.12.2022 | [2024/42] |
Précédent [2024/34] | HU | 14.12.2016 | |
AL | 24.08.2022 | ||
AT | 24.08.2022 | ||
BG | 24.08.2022 | ||
CY | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
IT | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
MC | 24.08.2022 | ||
MK | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Précédent [2024/29] | HU | 14.12.2016 | |
AL | 24.08.2022 | ||
AT | 24.08.2022 | ||
CY | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
IT | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
MC | 24.08.2022 | ||
MK | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Précédent [2024/27] | HU | 14.12.2016 | |
AL | 24.08.2022 | ||
AT | 24.08.2022 | ||
CY | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
IT | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
MK | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Précédent [2024/26] | HU | 14.12.2016 | |
AL | 24.08.2022 | ||
AT | 24.08.2022 | ||
CY | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
IT | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Précédent [2024/21] | HU | 14.12.2016 | |
AL | 24.08.2022 | ||
AT | 24.08.2022 | ||
CY | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 14.12.2016 | |
AL | 24.08.2022 | ||
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/52] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
FR | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/49] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/48] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IE | 14.12.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/47] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
LU | 14.12.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 24.08.2022 | |
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 24.08.2022 | |
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/21] | DK | 24.08.2022 | |
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/20] | FI | 24.08.2022 | |
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/12] | FI | 24.08.2022 | |
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/11] | FI | 24.08.2022 | |
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/10] | FI | 24.08.2022 | |
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/09] | FI | 24.08.2022 | |
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/08] | FI | 24.08.2022 | |
LT | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | Citations: | Recherche | [A]US2012302240 (TAMAKI NOBUYUKI [US], et al); | [A]US2015296426 (MILDH GUNNAR [SE], et al); | [XY]US2015304911 (WANG MIN [SE], et al); | [IY]EP2958372 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [IA]US2016021594 (YILMAZ OSMAN [FI], et al) |