EP3561452 - DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS, PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS ET PROGRAMME DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 05.06.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.09.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 05.06.2020 | Retrait de la demande | publié le 08.07.2020 [2020/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fujitsu Limited 1-1, Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | [2019/44] | Inventeur(s) | 01 /
TATEDA, Hayato c/o FUJITSU LIMITED 1-1 Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | 02 /
MURASE, Yuichi c/o FUJITSU LIMITED 1-1 Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 / JP | [2019/44] | Mandataire(s) | Haseltine Lake Kempner LLP Cheapside House 138 Cheapside London EC2V 6BJ / GB | [N/P] |
Précédent [2019/44] | Haseltine Lake Kempner LLP Lincoln House, 5th Floor 300 High Holborn London WC1V 7JH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 16924293.0 | 22.12.2016 | [2019/44] | WO2016JP88563 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018116476 | Date: | 28.06.2018 | Langue: | JA | [2018/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3561452 | Date: | 30.10.2019 | Langue: | EN | [2019/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 28.06.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.12.2019 | Classification | IPC: | G01C22/00, G01C25/00, G08G1/005 | [2020/01] | CPC: |
G01C22/006 (EP,US);
G01C21/26 (US);
G01C22/00 (EP);
G01C25/00 (EP);
G08G1/005 (EP,US)
|
Précédent IPC [2019/44] | G01C21/26, G01C22/00, G08G1/005 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/44] | Titre | Allemand: | INFORMATIONSVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, INFORMATIONSVERARBEITUNGSVERFAHREN UND INFORMATIONSVERARBEITUNGSPROGRAMM | [2019/44] | Anglais: | INFORMATION PROCESSING DEVICE, INFORMATION PROCESSING METHOD, AND INFORMATION PROCESSING PROGRAM | [2019/44] | Français: | DISPOSITIF DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS, PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS ET PROGRAMME DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS | [2019/44] | Entrée dans la phase régionale | 18.06.2019 | Traduction produite | 18.06.2019 | Taxe nationale de base payée | 18.06.2019 | Taxe de recherche payée | 18.06.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.06.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.06.2019 | Requête en examen déposée [2019/44] | 09.04.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.05.2020 | Demande retirée par le demandeur [2020/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1253404 (LADETTO QUENTIN [CH], et al) [A] 1,6,7* paragraphs [0211] - [0218] - [0268] - [0270] *; | [A]US2011178759 (UCHIDA SHUJI [JP]) [A] 1,6,7 * paragraphs [0039] , [0050] *; | [A]US2012101763 (SAMBONGI MASAO [JP]) [A] 1,6,7 * paragraphs [0126] - [0132] * | Recherche internationale | [XYA]WO2011093447 (NAT INST OF ADVANCED IND SCIEN [JP], et al) [X] 1, 6-7 * , paragraphs [0068] to [0069], [0084] to [0087], [0097], [0115] to [0117], [0120] to [0121], [0136] & JP 5565736 B2 * [Y] 2-4 [A] 5; | [Y]JP2012526991 (Qualcomm Inc.) [Y] 3 * , paragraphs [0025], [0047] & US 2010/0289659 A1 paragraphs [0031], [0052] & WO 2010/132583 A1 & CN 102422619 A & KR 10-2012-0024761 A *; | [Y]WO2014010727 (NAT INST OF ADVANCED IND SCIEN [JP]) [Y] 2-3 * , abstract; paragraph [0132] & JP 6019504 B2 & US 2015/0211863 A1 abstract; paragraph [0165] *; | [Y]WO2015108066 (ASAHI CHEMICAL IND [JP]) [Y] 3 * , paragraphs [0101] to [0104] (Family: none) *; | [Y]WO2016111068 (SONY CORP [JP]) [Y] 2-3 * , paragraphs [0044] to [0046] & CN 105759954 A *; | [EY]JP2016218026 (TOSHIBA CORP) [EY] 4* , claim 4 (Family: none) * | par le demandeur | JP2000097722 | JP2012208011 |