Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP3279616 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP3279616



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 160
16.09.2020 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
25.11.2019 Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE Recherche / Examen 1
17.10.2019 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
07.10.2019 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
07.10.2019 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 2
07.10.2019 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 3
07.10.2019 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 3
14.06.2019 Annexe à la notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 3
14.06.2019 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
14.06.2019 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
14.06.2019 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
14.06.2019 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 11
14.06.2019 Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) Recherche / Examen 11
08.01.2019 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 2
08.01.2019 Description modifiée avec annotations Recherche / Examen 5
08.01.2019 Revendications Recherche / Examen 2
08.01.2019 Description Recherche / Examen 5
08.01.2019 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
23.11.2018 Annexe à la notification Recherche / Examen 5
23.11.2018 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
16.11.2018 Début d'examen Recherche / Examen 1
27.07.2018 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 2
27.07.2018 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 2
27.07.2018 Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 3
27.07.2018 Description modifiée avec annotations Recherche / Examen 3
27.07.2018 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 3
12.02.2018 Rappel du délai de paiement de la taxe d'examen/ de désignation/de correction dans l'opinion écrite/modification Recherche / Examen 2
07.02.2018 Remboursement de taxes Recherche / Examen 1
10.01.2018 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 2
05.01.2018 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
05.01.2018 Document annexé au rapport de recherche européenne élargi Recherche / Examen 6
05.01.2018 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 5
05.01.2018 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 3
05.01.2018 Informations sur la stratégie de recherche Recherche / Examen 1
23.12.2017 Copie des résultats de la recherche de priorité fournie par l'OEB Recherche / Examen 10
13.12.2017 Début de recherche Recherche / Examen 1
21.08.2017 Notification à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
21.08.2017 Notification à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
28.06.2017 Abrégé Recherche / Examen 1
28.06.2017 Revendications Recherche / Examen 2
28.06.2017 Description Recherche / Examen 5
28.06.2017 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
28.06.2017 Dessins Recherche / Examen 4
28.06.2017 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
28.06.2017 Document de priorité Recherche / Examen 20
28.06.2017 Résultats de la recherche de priorité Recherche / Examen 1
28.06.2017 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 8