EP3279616 - COMPTEUR DE FLUIDE, EN PARTICULIER POUR DES LIQUIDES, DOTÉ D'UN DISPOSITIF DE RÉGLAGE INTÉGRÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.09.2020 Base de données mise à jour au 26.04.2025 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.10.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.10.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.11.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.08.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 05.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Diehl Metering S.A.S. 67, rue du Rhône 68300 Saint-Louis / FR | [2018/06] | Inventeur(s) | 01 /
DEVILLERS, Alexandre 3 rue des aubépines FR - 68190 Enisheim / FR | 02 /
MUNCK, Christophe 2 bis rue de la Vallée FR - 68130 Hausgauen / FR | [2018/06] | Mandataire(s) | Diehl Patentabteilung c/o Diehl Stiftung & Co. KG Stephanstraße 49 90478 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [2018/06] | Diehl Patentabteilung c/o Diehl Stiftung & Co. KG Stephanstrasse 49 90478 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17001104.3 | 28.06.2017 | [2018/06] | Numéro de priorité, date | FR20160057484 | 02.08.2016 Format original publié: FR 1657484 | [2018/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3279616 | Date: | 07.02.2018 | Langue: | EN | [2018/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3279616 | Date: | 13.11.2019 | Langue: | EN | [2019/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.01.2018 | Classification | IPC: | F01D5/04, F01D25/24, G01F25/00, G01F1/06, G01F1/08, G01F15/00 | [2019/25] | CPC: |
G01F1/08 (EP,CN,US);
G01F1/06 (EP,CN,US);
F01D25/24 (US);
F01D5/04 (US);
G01F15/00 (EP,US);
G01F25/10 (CN,US);
F05D2230/20 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2018/06] | G01F1/06, G01F1/08, G01F15/00, F16L55/115 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/36] |
Précédent [2018/06] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | STRÖMUNGSMESSER MIT INTEGRIERTER EINSTELLUNGSVORRICHTUNG, INSBESONDERE FÜR FLÜSSIGKEITEN | [2018/06] | Anglais: | FLUID METER, IN PARTICULAR FOR LIQUIDS, PROVIDED WITH AN INTEGRATED ADJUSTMENT DEVICE | [2018/06] | Français: | COMPTEUR DE FLUIDE, EN PARTICULIER POUR DES LIQUIDES, DOTÉ D'UN DISPOSITIF DE RÉGLAGE INTÉGRÉ | [2018/06] | Procédure d'examen | 28.06.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.07.2018 | Requête en examen déposée [2018/36] | 27.07.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.11.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 08.01.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.06.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 07.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 14.08.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.06.2017 | AL | 13.11.2019 | AT | 13.11.2019 | CY | 13.11.2019 | CZ | 13.11.2019 | DK | 13.11.2019 | EE | 13.11.2019 | ES | 13.11.2019 | FI | 13.11.2019 | HR | 13.11.2019 | IT | 13.11.2019 | LT | 13.11.2019 | LV | 13.11.2019 | MC | 13.11.2019 | MK | 13.11.2019 | MT | 13.11.2019 | NL | 13.11.2019 | PL | 13.11.2019 | RO | 13.11.2019 | RS | 13.11.2019 | SE | 13.11.2019 | SI | 13.11.2019 | SK | 13.11.2019 | SM | 13.11.2019 | TR | 13.11.2019 | BG | 13.02.2020 | NO | 13.02.2020 | GR | 14.02.2020 | IS | 13.03.2020 | PT | 13.03.2020 | IE | 28.06.2020 | LU | 28.06.2020 | BE | 30.06.2020 | CH | 30.06.2020 | LI | 30.06.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 28.06.2017 | |
AL | 13.11.2019 | ||
AT | 13.11.2019 | ||
CY | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
MT | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
TR | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
IE | 28.06.2020 | ||
LU | 28.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
IE | 28.06.2020 | ||
LU | 28.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
IE | 28.06.2020 | ||
LU | 28.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
Précédent [2021/15] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
LU | 28.06.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 13.11.2019 | |
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 13.11.2019 | |
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/25] | FI | 13.11.2019 | |
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/24] | FI | 13.11.2019 | |
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 13.11.2019 | |
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 13.11.2019 | |
LT | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 13.02.2020 | Citations: | Recherche | [XA]DE176066 (B. KETTERER SÖHNE) [X] 1 * figures 1, 2 * * page 1, column 1, line 2 * [A] 5-8; | [A]US1301245 (FOX GORDON [US]) [A] 1-10 * figures 1, 2 * * page 1, column 1, line 32 - line 33 *; | [A]GB163919 (FREDERICK MACKMAN WATSON, et al) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]DE437987 (SIEMENS AG) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]DE447904 (SIEMENS AG) [A] 1-10 * figures 1, 2 * * page 1, column 1, line 1 *; | [X]DE1623929 (BOPP & REUTHER GMBH) [X] 1,10 * figures 1, 2 * * page 1, line 4 - line 5 *; | [A]EP0100393 (KIMMON MFG CO LTD [JP]) [A] 1-10* the whole document *; | [A]CH671461 (KURT AMSTAD) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]DE9405709U (LANDIS & GYR HOLDING GMBH [DE]) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]DE19727150 (ABB PATENT GMBH [DE]) [A] 9 * figure 1 *; | [XAI]JP3100683B (RICOH ELEMEX CORP) [X] 1-4 * figures 1, 4, 5 * * paragraph [0001] * [A] 6-8 [I] 5,9 |