EP3492435 - PROCÉDÉ POUR LE TRAITEMENT DE VINASSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 03.05.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 11.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Demande réputée retirée | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dergo Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Aleja Marszalka Jozefa Pilsudskiego 141 92-318 Lodz / PL | [2019/23] | Inventeur(s) | 01 /
STOCHMAL, Agnieszka ul. Tczewskiej 83c/1 83-112 Lubiszewo / PL | 02 /
DZIUGAN, Piotr Ul. Grudzinska 7m 95-100 Zgierz / PL | [2019/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17001975.6 | 04.12.2017 | [2019/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3492435 | Date: | 05.06.2019 | Langue: | EN | [2019/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.05.2018 | Classification | IPC: | C02F11/04, C02F3/28, C02F3/12, C02F1/52, C02F1/72, // C02F103/26, C02F103/32 | [2019/23] | CPC: |
C02F11/04 (EP);
C02F1/5245 (EP);
C02F1/5254 (EP);
C02F1/722 (EP);
C02F3/12 (EP);
C02F3/286 (EP);
C02F2103/26 (EP);
C02F2103/32 (EP);
C02F2103/325 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/23] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG VON VINASSE | [2019/23] | Anglais: | METHOD FOR VINASSE WASTE TREATMENT | [2019/23] | Français: | PROCÉDÉ POUR LE TRAITEMENT DE VINASSE | [2019/23] | Procédure dexamen | 06.12.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/33] | 21.02.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/33] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2019 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [IY]EP1790732 (PROKOP INVEST A S [CZ], et al) [I] 1,2 * paragraphs [0005] , [0011] - [0017] * [Y] 1,2; | [Y] - RODRIGUES CARMEN S D ET AL, "Combination of chemical coagulation, photo-Fenton oxidation and biodegradation for the treatment of vinasse from sugar cane ethanol distillery", JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, (20161021), vol. 142, doi:10.1016/J.JCLEPRO.2016.10.104, ISSN 0959-6526, pages 3634 - 3644, XP029852002 [Y] 1,2 * abstract * * page 3635, column 1, lines 20-24 * * page 3635, column 2, lines 10-12, 48-56 * * chapter 2.2.1.; page 3635, column 1, line 61 - column 2, line 8 * * page 3636, column 1, line 53 - column 2, line 13 * * Approach 3; page 3640 - page 3642 * * chapter 2.2.2.; page 3636 * * page 3636, column 1, lines 1-5 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.104 | par le demandeur | US5328707 | GB1470331 | PL208046 | RU2220195 |