EP3367567 - DISPOSITIF DE COMMUTATION DESTINÉ À SÉPARER UN CHEMIN DE COURANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.07.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 27.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2019 | Demande réputée retirée | publié le 14.08.2019 [2019/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE | [2018/35] | Inventeur(s) | 01 /
Rupp, Jürgen In der Reuth 105 91056 Erlangen / DE | [2018/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17158392.5 | 28.02.2017 | [2018/35] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3367567 | Date: | 29.08.2018 | Langue: | DE | [2018/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.11.2017 | Classification | IPC: | H03K17/0814, H03K17/16 | [2018/35] | CPC: |
H03K17/08148 (EP,KR);
H03K17/0814 (US);
H03K17/162 (EP,KR,US);
H03K17/168 (EP,KR);
H03K17/56 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/35] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHALTVORRICHTUNG ZUM AUFTRENNEN EINES STROMPFADS | [2018/35] | Anglais: | SWITCHING DEVICE FOR SEPARATING A CURRENT PATH | [2018/35] | Français: | DISPOSITIF DE COMMUTATION DESTINÉ À SÉPARER UN CHEMIN DE COURANT | [2018/35] | Procédure dexamen | 01.03.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/33] | 18.03.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/33] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2019 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]DE10350361 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1,2,13 * figures 1,3 * * paragraph [0020] - paragraph [0024] * * paragraph [0036] *[I] 4-11,14,15; | [XYI]WO2011095212 (ABB TECHNOLOGY AG [CH], et al) [X] 1,2,13,14 * figures 7,9 * * page 14, line 17 - page 15, line 10 * * page 16, line 16 - page 17, line 10 * * page 1, line 12 - line 18 * [Y] 3,12 [I] 15; | [Y]EP3032733 (BAUMÜLLER NÜRNBERG GMBH [DE]) [Y] 3,12 * figures 2,3a, 3b * |