EP3202254 - ROBOT DE TRAITE ÉQUIPÉ D'UN SYSTEME DE VISION COMBINÉ 2D 3D [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.02.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.03.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.11.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 16.02.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 07.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Technologies Holdings Corp. 3737 Willowick Road Houston, TX 77019 / US | [2017/32] | Inventeur(s) | 01 /
HOFMAN, Henk Plattedijk 47 8531 PC Lemmer / NL | 02 /
DE RUIJTER, Cor Dekkersland 4 7951 KS Staphorst / NL | 03 /
KOEKOEK, Menno De Bunder 35 8252 JK Dronten / NL | 04 /
VAN DER SLUIS, Peter Willem Kamperwetering 19 8271 PP Ijsselmuiden / NL | [2017/32] | Mandataire(s) | Moore, Derek Jensen & Son 366-368 Old Street London EC1V 9LT / GB | [2017/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17158431.1 | 26.04.2012 | [2017/32] | Numéro de priorité, date | US201113095983 | 28.04.2011 Format original publié: US201113095983 | US201213448993 | 17.04.2012 Format original publié: US201213448993 | US201213449056 | 17.04.2012 Format original publié: US201213449056 | US201213448951 | 17.04.2012 Format original publié: US201213448951 | US201213449105 | 17.04.2012 Format original publié: US201213449105 | US201213449142 | 17.04.2012 Format original publié: US201213449142 | US201213449162 | 17.04.2012 Format original publié: US201213449162 | US201213449173 | 17.04.2012 Format original publié: US201213449173 | US201213448882 | 17.04.2012 Format original publié: US201213448882 | [2017/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3202254 | Date: | 09.08.2017 | Langue: | EN | [2017/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3202254 | Date: | 22.04.2020 | Langue: | EN | [2020/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.06.2017 | Classification | IPC: | A01J5/00, A01K1/12 | [2017/32] | CPC: |
A01J5/0175 (EP);
A01J7/02 (EP);
A01K1/12 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/12] |
Précédent [2017/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | MELKBROBOTER MIT DUALEM 2D 3D KAMERASYSTEM | [2017/32] | Anglais: | ROBOTIC ATTACHER WITH COMBINED 2D AND 3D VISION SYSTEM | [2017/32] | Français: | ROBOT DE TRAITE ÉQUIPÉ D'UN SYSTEME DE VISION COMBINÉ 2D 3D | [2017/32] | Procédure d'examen | 28.02.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.11.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.02.2018 | Requête en examen déposée [2018/12] | 08.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.03.2020 | Taxe de délivrance payée | 06.03.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.03.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP12719210.2 / EP2701494 | Opposition(s) | 25.01.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.04.2012 | AL | 22.04.2020 | AT | 22.04.2020 | CY | 22.04.2020 | CZ | 22.04.2020 | EE | 22.04.2020 | ES | 22.04.2020 | FI | 22.04.2020 | HR | 22.04.2020 | IT | 22.04.2020 | LT | 22.04.2020 | LV | 22.04.2020 | MC | 22.04.2020 | MK | 22.04.2020 | MT | 22.04.2020 | PL | 22.04.2020 | RO | 22.04.2020 | RS | 22.04.2020 | SE | 22.04.2020 | SI | 22.04.2020 | SK | 22.04.2020 | SM | 22.04.2020 | TR | 22.04.2020 | IE | 26.04.2020 | LU | 26.04.2020 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | NL | 01.05.2020 | FR | 22.06.2020 | BG | 22.07.2020 | GB | 22.07.2020 | NO | 22.07.2020 | GR | 23.07.2020 | DK | 31.07.2020 | IS | 22.08.2020 | PT | 24.08.2020 | DE | 03.11.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/27] | HU | 26.04.2012 | |
AL | 22.04.2020 | ||
AT | 22.04.2020 | ||
CY | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
MT | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
TR | 22.04.2020 | ||
IE | 26.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
NL | 01.05.2020 | ||
FR | 22.06.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
GB | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
DK | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
IE | 26.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
NL | 01.05.2020 | ||
FR | 22.06.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
GB | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
DK | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
IE | 26.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
NL | 01.05.2020 | ||
FR | 22.06.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
GB | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
IE | 26.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
NL | 01.05.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
GB | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
IE | 26.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
NL | 01.05.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Précédent [2021/17] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
NL | 01.05.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
IT | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 22.04.2020 | |
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 26.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Précédent [2021/07] | AL | 22.04.2020 | |
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
DE | 03.11.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 22.04.2020 | |
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 22.04.2020 | |
LT | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 22.04.2020 | |
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 22.08.2020 | Citations: | Recherche | [A]WO9844782 (ALFA LAVAL AGRI AB [SE], et al); | [A]WO9845808 (ALFA LAVAL AGRI AB [SE], et al); | [I]EP1294222 (IDENTO ELECTRONICS BV [NL]) | Examen | WO2007050012 |