06.09.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.10.2024 [2024/41] |
27.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.05.2024 [2024/22] |
23.06.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.07.2023 [2023/30] |
02.06.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.07.2023 [2023/27] |
28.01.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.03.2022 [2022/09] |
14.01.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.02.2022 [2022/07] |
08.10.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.11.2021 [2021/45] |
14.05.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.06.2021 [2021/24] |
23.04.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.05.2021 [2021/21] |
23.04.2021 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 26.05.2021 [2021/21] |
05.03.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.04.2021 [2021/14] |
26.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.03.2021 [2021/13] |
19.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.03.2021 [2021/12] |
12.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.03.2021 [2021/11] |
05.02.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.03.2021 [2021/10] |
29.01.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.03.2021 [2021/09] |
25.12.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.01.2021 [2021/04] |
04.12.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.01.2021 [2021/01] |
20.11.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.12.2020 [2020/52] |
13.11.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.12.2020 [2020/51] |
06.11.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.12.2020 [2020/50] |
30.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.12.2020 [2020/49] |
23.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.11.2020 [2020/48] |
16.10.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.11.2020 [2020/47] |
15.05.2020 |
Délivrance (prévue) |
publié le 17.06.2020 [2020/25] |
09.05.2020 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
01.04.2020 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
01.04.2020 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
14.03.2020 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.01.2020 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
05.12.2019 |
Changement - classification |
publié le 01.01.2020 [2020/01] |
05.12.2019 |
Changement - classification |
publié le 01.01.2020 [2020/01] |
02.12.2019 |
Changement - mandataire |
|
16.11.2019 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
16.07.2019 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
16.03.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
18.12.2018 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
15.09.2018 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
20.08.2018 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
18.07.2018 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
06.07.2018 |
Premier rapport d'examen |
|
24.03.2018 |
Modification par le demandeur |
|
18.08.2017 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 20.09.2017 [2017/38] |
18.08.2017 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
18.08.2017 |
Requête en examen présentée |
publié le 20.09.2017 [2017/38] |
10.03.2017 |
Changement - mandataire |
|