EP3228781 - JACUZZI AVEC UN DISPOSITIF D'ASSISTANCE DE MOUVEMENT POUR LE COUVERCLE DE JACUZZI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.03.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.03.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.10.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.01.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 08.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Leisure Concepts, Inc. 5342 N. Florida Street Spokane, WA 99217 / US | [2017/41] | Inventeur(s) | 01 /
Genova, Michael C. 10955 North Acoma Spokane, WA Washington 99208 / US | [2017/41] | Mandataire(s) | Schmid, Wolfgang Lorenz & Kollegen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Alte Ulmer Strasse 2 89522 Heidenheim / DE | [2017/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17164174.9 | 31.03.2017 | [2017/41] | Numéro de priorité, date | US201615090808 | 05.04.2016 Format original publié: US201615090808 | [2017/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3228781 | Date: | 11.10.2017 | Langue: | EN | [2017/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3228781 | Date: | 01.05.2019 | Langue: | EN | [2019/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.08.2017 | Classification | IPC: | E04H4/08, A61H33/00 | [2017/41] | CPC: |
E04H4/084 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/07] | Titre | Allemand: | SPA MIT EINER BEWEGUNGSUNTERSTÜTZUNGSVORRICHTUNG FÜR DIE SPAABDECKUNG | [2017/41] | Anglais: | SPA WITH A MOVEMENT ASSISTANCE DEVICE FOR THE SPA COVER | [2017/41] | Français: | JACUZZI AVEC UN DISPOSITIF D'ASSISTANCE DE MOUVEMENT POUR LE COUVERCLE DE JACUZZI | [2017/41] | Procédure d'examen | 31.03.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.12.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.12.2017 | Requête en examen déposée [2018/07] | 09.10.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.02.2019 | Taxe de délivrance payée | 18.02.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.02.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 04.02.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.03.2017 | AL | 01.05.2019 | AT | 01.05.2019 | CY | 01.05.2019 | DK | 01.05.2019 | EE | 01.05.2019 | ES | 01.05.2019 | FI | 01.05.2019 | HR | 01.05.2019 | IT | 01.05.2019 | LT | 01.05.2019 | LV | 01.05.2019 | MC | 01.05.2019 | MK | 01.05.2019 | MT | 01.05.2019 | PL | 01.05.2019 | RO | 01.05.2019 | RS | 01.05.2019 | SE | 01.05.2019 | SI | 01.05.2019 | SK | 01.05.2019 | SM | 01.05.2019 | TR | 01.05.2019 | BG | 01.08.2019 | NO | 01.08.2019 | GR | 02.08.2019 | IS | 01.09.2019 | PT | 01.09.2019 | [2022/33] |
Précédent [2022/28] | HU | 31.03.2017 | |
AL | 01.05.2019 | ||
AT | 01.05.2019 | ||
CY | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
MT | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/50] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
MC | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
PL | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SI | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
TR | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
SM | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
IT | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
EE | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
SK | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 01.05.2019 | |
AT | 01.05.2019 | ||
DK | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RO | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 01.05.2019 | |
DK | 01.05.2019 | ||
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 01.05.2019 | |
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
IS | 01.09.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 01.05.2019 | |
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
BG | 01.08.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 01.05.2019 | |
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
LV | 01.05.2019 | ||
RS | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
GR | 02.08.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 01.05.2019 | |
ES | 01.05.2019 | ||
FI | 01.05.2019 | ||
HR | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 01.05.2019 | |
FI | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
SE | 01.05.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | ||
PT | 01.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 01.05.2019 | |
FI | 01.05.2019 | ||
LT | 01.05.2019 | ||
NO | 01.08.2019 | Citations: | Recherche | [A]US2007209103 (BUZZETTI MIKE [US], et al) [A] 1-12 * figure 1 *; | [XA]US2010313352 (SLOSS GLENN [US]) [X] 1-4 * figures 1-6, 8, 11 * [A] 5-12; | [A]US2015204095 (TOURNAS ANDREW [US], et al) [A] 1-12* figures 6, 7 * | par le demandeur | US8813275 |