EP3205633 - FILM INTERMÉDIAIRE POUR VERRE STRATIFIÉ, ET VERRE STRATIFIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.05.2019 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 25.05.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.02.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.12.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, MK | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sekisui Chemical Co., Ltd. 4-4, Nishitemma 2-chome Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-0047 / JP | [2018/23] |
Précédent [2017/33] | Pour tous les Etats désignés SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. 4-4, Nishitemma 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KITANO, Hirofumi c/o Sekisui Chemical Co. Ltd. 1259 Izumi Minakuchicho Koka-shi, Shiga 528-8585 / JP | 02 /
KATAYAMA, Taiki c/o Sekisui Chemical Co. Ltd. 1259 Izumi Minakuchicho Koka-shi, Shiga 528-8585 / JP | [2017/33] | Mandataire(s) | Hart-Davis, Jason Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [2017/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17164757.1 | 02.08.2013 | [2017/33] | Numéro de priorité, date | JP20120172165 | 02.08.2012 Format original publié: JP 2012172165 | [2017/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3205633 | Date: | 16.08.2017 | Langue: | EN | [2017/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3205633 | Date: | 27.06.2018 | Langue: | EN | [2018/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.07.2017 | Classification | IPC: | C03C27/12, C08L29/14, B32B17/10 | [2017/33] | CPC: |
B32B17/10559 (EP,CN,RU,US);
C03C27/10 (RU);
C08L29/14 (KR);
B32B17/10587 (EP,CN,KR,RU,US);
B32B17/10036 (EP,CN,KR,RU,US);
B32B17/10761 (EP,CN,KR,RU,US);
B32B27/08 (CN,RU,US);
B32B3/28 (CN,KR,US);
C08K5/0016 (EP,US);
C08K5/103 (CN);
B32B2419/00 (US);
B32B2605/08 (EP,US);
B32B2605/18 (EP,US);
C08L2203/16 (CN);
Y10T428/24711 (EP,US);
Y10T428/24727 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C08K5/0016, C08L29/14 (EP,US);
C08K5/103, C08L29/14 (CN) | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/33] | Titre | Allemand: | ZWISCHENFOLIE FÜR VERBUNDGLAS UND VERBUNDGLAS | [2017/33] | Anglais: | INTERMEDIATE FILM FOR LAMINATED GLASS AND LAMINATED GLASS | [2017/33] | Français: | FILM INTERMÉDIAIRE POUR VERRE STRATIFIÉ, ET VERRE STRATIFIÉ | [2017/33] | Procédure d'examen | 04.04.2017 | Requête en examen déposée [2017/33] | 04.04.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.08.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.12.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 21.12.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.02.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.05.2018 | Taxe de délivrance payée | 17.05.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.05.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP13825162.4 / EP2881376 | Opposition(s) | 28.03.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.08.2013 | AL | 27.06.2018 | AT | 27.06.2018 | CY | 27.06.2018 | CZ | 27.06.2018 | DK | 27.06.2018 | EE | 27.06.2018 | ES | 27.06.2018 | FI | 27.06.2018 | HR | 27.06.2018 | LT | 27.06.2018 | LV | 27.06.2018 | MC | 27.06.2018 | MK | 27.06.2018 | PL | 27.06.2018 | PT | 27.06.2018 | RO | 27.06.2018 | RS | 27.06.2018 | SE | 27.06.2018 | SI | 27.06.2018 | SK | 27.06.2018 | SM | 27.06.2018 | IE | 02.08.2018 | LU | 02.08.2018 | MT | 02.08.2018 | CH | 31.08.2018 | LI | 31.08.2018 | BG | 27.09.2018 | NO | 27.09.2018 | GR | 28.09.2018 | IS | 27.10.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/30] | HU | 02.08.2013 | |
AL | 27.06.2018 | ||
AT | 27.06.2018 | ||
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
PT | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
IE | 02.08.2018 | ||
LU | 02.08.2018 | ||
MT | 02.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AL | 27.06.2018 | |
AT | 27.06.2018 | ||
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
PT | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
IE | 02.08.2018 | ||
LU | 02.08.2018 | ||
MT | 02.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 27.06.2018 | |
AT | 27.06.2018 | ||
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
IE | 02.08.2018 | ||
LU | 02.08.2018 | ||
MT | 02.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 27.06.2018 | |
AT | 27.06.2018 | ||
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
IE | 02.08.2018 | ||
LU | 02.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AT | 27.06.2018 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SI | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
IE | 02.08.2018 | ||
LU | 02.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/33] | AT | 27.06.2018 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
IE | 02.08.2018 | ||
LU | 02.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 27.06.2018 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
DK | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
LU | 02.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AT | 27.06.2018 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
LU | 02.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/15] | AT | 27.06.2018 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
MC | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 27.06.2018 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
ES | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 27.06.2018 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
SM | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 27.06.2018 | |
CZ | 27.06.2018 | ||
EE | 27.06.2018 | ||
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
PL | 27.06.2018 | ||
RO | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
SK | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/09] | EE | 27.06.2018 | |
FI | 27.06.2018 | ||
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 27.06.2018 | |
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
IS | 27.10.2018 | ||
Précédent [2018/52] | FI | 27.06.2018 | |
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
GR | 28.09.2018 | ||
Précédent [2018/51] | FI | 27.06.2018 | |
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
LV | 27.06.2018 | ||
RS | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
Précédent [2018/50] | FI | 27.06.2018 | |
HR | 27.06.2018 | ||
LT | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
Précédent [2018/49] | FI | 27.06.2018 | |
LT | 27.06.2018 | ||
SE | 27.06.2018 | ||
BG | 27.09.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | ||
Précédent [2018/47] | FI | 27.06.2018 | |
LT | 27.06.2018 | ||
NO | 27.09.2018 | Citations: | Recherche | [A]US5455103 (HOAGLAND JOHN C [US], et al); | [A]JPH1135348 (SEKISUI CHEMICAL CO LTD); | [A]US6093471 (HOPFE HAROLD H [US], et al); | [A]JP2001150540 (SEKISUI CHEMICAL CO LTD); | [A]US2008268204 (BOURCIER DAVID PAUL [US], et al); | [A]US2008286530 (SMITH CHARLES ANTHONY [US]) | par le demandeur | JP2007331959 |