Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US10273818 | Dossier mondial | 30.04.2019 | B2 | US2017298748 | 19.10.2017 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201615130060 | 15.04.2016 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CA2957223 | Dossier mondial | 15.10.2017 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201615130060 | 15.04.2016 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP3232005 | Dossier mondial | 06.03.2019 | B1 | EP3232005 | 18.10.2017 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201615130060 | 15.04.2016 |