EP3232005 - AUBE DE TURBINE AVEC SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE CHARGE AYANT UNE COUCHE DÉFORMABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2017/42] | AUBE DE TURBINE AVEC SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE CHARGE AYANT UNE COUCHE DEFORMABLE | ||
[2018/46] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.01.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.02.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.01.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.06.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.04.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce Corporation 450 South Meridian Street Indianapolis, Indiana 46225 / US | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce North American Technologies, Inc. 2059 S. Tibbs Avenue Indianapolis, IN 46241 / US | [2017/42] | Inventeur(s) | 01 /
PETTY, Jack 7523 E.Stop 11 Road Indianapolis, IN 46227 / US | 02 /
VETTERS, Daniel 648 Folcroft Court Indianapolis, IN 46234 / US | [2019/10] |
Précédent [2017/42] | 01 /
PETTY, Jack 7523 E.Stop 11 Road Indianapolis, IN Indiana 46227 / US | ||
02 /
VETTERS, Daniel 648 Folcroft Court Indianapolis, IN Indiana 46234 / US | Mandataire(s) | Rolls-Royce plc Moor Lane (ML-9) PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | [N/P] |
Précédent [2017/42] | Rolls-Royce plc Intellectual Property Dept SinA-48 PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17165050.0 | 05.04.2017 | [2017/42] | Numéro de priorité, date | US201615130060 | 15.04.2016 Format original publié: US201615130060 | [2017/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3232005 | Date: | 18.10.2017 | Langue: | EN | [2017/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3232005 | Date: | 06.03.2019 | Langue: | EN | [2019/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.08.2017 | Classification | IPC: | F01D5/28, F01D9/04, F01D25/24 | [2017/42] | CPC: |
F01D5/284 (EP,US);
F01D9/041 (US);
F01D25/005 (US);
F01D25/246 (EP,US);
F01D9/042 (EP,US);
F05D2220/32 (US);
F05D2230/60 (US);
F05D2230/642 (EP,US);
F05D2240/12 (US);
F05D2260/941 (US);
F05D2300/10 (US);
F05D2300/50212 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/22] |
Précédent [2017/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | TURBINENSCHAUFEL MIT EINEM LASTVERTEILUNGSSYSTEM MIT NACHGIEBIGER SCHICHT | [2017/42] | Anglais: | TURBINE VANE WITH LOAD DISTRIBUTION SYSTEM HAVING A COMPLIANT LAYER | [2017/42] | Français: | AUBE DE TURBINE AVEC SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE CHARGE AYANT UNE COUCHE DÉFORMABLE | [2018/46] |
Précédent [2017/42] | AUBE DE TURBINE AVEC SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE CHARGE AYANT UNE COUCHE DEFORMABLE | Procédure d'examen | 05.04.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 18.04.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.04.2018 | Requête en examen déposée [2018/22] | 31.05.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.09.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.01.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.01.2019 | Taxe de délivrance payée | 22.01.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.01.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 09.12.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/07] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.04.2017 | AL | 06.03.2019 | AT | 06.03.2019 | CY | 06.03.2019 | CZ | 06.03.2019 | DK | 06.03.2019 | EE | 06.03.2019 | ES | 06.03.2019 | FI | 06.03.2019 | HR | 06.03.2019 | IT | 06.03.2019 | LT | 06.03.2019 | LV | 06.03.2019 | MC | 06.03.2019 | MK | 06.03.2019 | MT | 06.03.2019 | NL | 06.03.2019 | PL | 06.03.2019 | RO | 06.03.2019 | RS | 06.03.2019 | SE | 06.03.2019 | SI | 06.03.2019 | SK | 06.03.2019 | SM | 06.03.2019 | TR | 06.03.2019 | IE | 05.04.2019 | LU | 05.04.2019 | BE | 30.04.2019 | BG | 06.06.2019 | NO | 06.06.2019 | GR | 07.06.2019 | IS | 06.07.2019 | PT | 06.07.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/34] | HU | 05.04.2017 | |
AL | 06.03.2019 | ||
AT | 06.03.2019 | ||
CY | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
MT | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
IE | 05.04.2019 | ||
LU | 05.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 05.04.2017 | |
AL | 06.03.2019 | ||
AT | 06.03.2019 | ||
CY | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
IE | 05.04.2019 | ||
LU | 05.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CY | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
IE | 05.04.2019 | ||
LU | 05.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
IE | 05.04.2019 | ||
LU | 05.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
TR | 06.03.2019 | ||
LU | 05.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
LU | 05.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
LU | 05.04.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
LU | 05.04.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
LU | 05.04.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 06.03.2019 | |
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 06.03.2019 | |
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 06.03.2019 | |
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
ES | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 06.03.2019 | |
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 06.03.2019 | |
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Précédent [2019/46] | FI | 06.03.2019 | |
HR | 06.03.2019 | ||
IT | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Précédent [2019/39] | FI | 06.03.2019 | |
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Précédent [2019/38] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Précédent [2019/37] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | Citations: | Recherche | [X]JPS6241903 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [X] 1,2,9-15 * abstract *; | [X]JPH08226304 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [X] 1,2,6,9-15 * paragraphs [0014] , [0015]; figures 1a, 1c *; | [A]US2004120811 (DARKINS TOBY GEORGE [US], et al) [A] 1,13* paragraph [0017]; figure 4 *; | [X]US2008279679 (MORRISON JAY A [US]) [X] 1,2,9-15 * paragraphs [0011] , [0012]; figures 1-3 * |