EP3264780 - SYSTÈMES DE CODAGE UTILISANT UN ENSEMBLE DE PARAMÈTRES DE SÉQUENCE SUPPLÉMENTAIRE POUR CODAGE VIDÉO ÉVOLUTIF OU CODAGE MULTIVUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/01] | SYSTÈMES DE CODAGE | ||
[2019/49] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.04.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.05.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.05.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.03.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.11.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.11.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.07.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 01.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 30.04.2021 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.06.2021 [2021/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dolby International AB Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam Zuidoost / NL | [2018/01] | Inventeur(s) | 01 /
ZHU, Linhua 8 Xue Qing Road Haidan Beijing, 100085 / CN | 02 /
LUO, Jiancong 3404 Hunters Glen Dr. Plainsboro, New Jersey 08536 / US | 03 /
YIN, Peng 65 Warwick Road West Windsor, New Jersey 08550 / US | 04 /
YANG, Jiheng C117, Zhonglan Apartment Beijing University of Technology Pigle Yean 100; Chaoyang District Beijing, 100085 / CN | [2018/01] | Mandataire(s) | Dolby International AB Patent Group Europe 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / IE | [N/P] |
Précédent [2018/01] | Dolby International AB Patent Group Europe Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam Zuidoost / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 17166196.0 | 07.04.2008 | [2018/01] | Numéro de priorité, date | US20070923993P | 18.04.2007 Format original publié: US 923993 P | US20070824006 | 28.06.2007 Format original publié: US 824006 | [2018/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3264780 | Date: | 03.01.2018 | Langue: | EN | [2018/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3264780 | Date: | 24.06.2020 | Langue: | EN | [2020/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.10.2017 | Classification | IPC: | H04N21/434 | [2018/01] | CPC: |
H04N21/434 (EP,BR,US);
H04N21/234327 (EP,BR,US);
H04N19/70 (KR);
H04N19/30 (KR);
H04N19/50 (KR);
H04N21/234 (KR);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/32] |
Précédent [2018/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | CODIERUNGSSYSTEME MIT ZUSATZSEQUENZPARAMETERSATZ FÜR SKALIERBARE VIDEOCODIERUNG ODER MEHRFACHANSICHTSCODIERUNG | [2019/49] | Anglais: | CODING SYSTEMS USING SUPPLEMENTAL SEQUENCE PARAMETER SET FOR SCALABLE VIDEO CODING OR MULTI-VIEW CODING | [2019/49] | Français: | SYSTÈMES DE CODAGE UTILISANT UN ENSEMBLE DE PARAMÈTRES DE SÉQUENCE SUPPLÉMENTAIRE POUR CODAGE VIDÉO ÉVOLUTIF OU CODAGE MULTIVUES | [2019/49] |
Précédent [2018/01] | CODIERUNGSSYSTEME | ||
Précédent [2018/01] | CODING SYSTEMS | ||
Précédent [2018/01] | SYSTÈMES DE CODAGE | Procédure d'examen | 12.04.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 03.07.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.07.2018 | Requête en examen déposée [2018/32] | 05.11.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.05.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.03.2020 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 05.03.2020 | Taxe de délivrance payée | 05.03.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.05.2020 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 18.05.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP08742644.1 / EP2147555 | EP12165846.2 / EP2528340 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP20162659.5 / EP3700221 | EP21214034.7 / EP4054201 | Opposition(s) | 25.03.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 29.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 05.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 24.06.2020 | PL | 24.06.2020 | RO | 24.06.2020 | GR | 25.09.2020 | PT | 26.10.2020 | [2021/10] |
Précédent [2021/09] | ES | 24.06.2020 | |
RO | 24.06.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Précédent [2020/50] | GR | 25.09.2020 |