EP3387908 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR ENROULER DES MORCEAUX DE PÂTE FEUILLETÉE AVEC UNE FEUILLE DE SÉPARATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.06.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.07.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.06.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.03.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.02.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 14.09.2018 | Dernier événement Tooltip | 14.06.2024 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.07.2024 [2024/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Radie B.V. Plantijnweg 23 4104 BC Culemborg / NL | [2018/42] | Inventeur(s) | 01 /
VAN BLOKLAND, Johannes Josephus Antonius Naarderstraat 67 1251 BG Laren / NL | [2018/42] | Mandataire(s) | IP Maison Sportweg 6 2751 ER Moerkapelle / NL | [2023/32] |
Précédent [2018/42] | Patentwerk B.V. P.O. Box 1514 5200 BN 's-Hertogenbosch / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 17166359.4 | 12.04.2017 | [2018/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3387908 | Date: | 17.10.2018 | Langue: | EN | [2018/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3387908 | Date: | 09.08.2023 | Langue: | EN | [2023/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.10.2017 | Classification | IPC: | A21C3/06, A21C9/08 | [2018/42] | CPC: |
A21C3/06 (EP);
A21C9/08 (EP);
A21C9/088 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/11] |
Précédent [2018/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM AUFROLLEN VON BLÄTTERTEIGTEILEN MIT TRENNBLATT | [2018/42] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR ROLLING UP LAMINATED DOUGH PIECES WITH A SEPARATOR SHEET | [2018/42] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR ENROULER DES MORCEAUX DE PÂTE FEUILLETÉE AVEC UNE FEUILLE DE SÉPARATION | [2018/42] | Procédure d'examen | 04.02.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.02.2019 | Requête en examen déposée [2019/11] | 04.02.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.03.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.08.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.07.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.06.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.07.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.06.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.07.2023 | Taxe de délivrance payée | 03.07.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.07.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 13.05.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 09.08.2023 | ES | 09.08.2023 | HR | 09.08.2023 | PL | 09.08.2023 | RO | 09.08.2023 | RS | 09.08.2023 | SK | 09.08.2023 | SM | 09.08.2023 | NO | 09.11.2023 | GR | 10.11.2023 | IS | 09.12.2023 | [2024/23] |
Précédent [2024/20] | HR | 09.08.2023 | |
PL | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
Précédent [2024/10] | HR | 09.08.2023 | |
PL | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
Précédent [2024/09] | NO | 09.11.2023 | |
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
Précédent [2024/08] | NO | 09.11.2023 | |
GR | 10.11.2023 | Citations: | Recherche | [A]GB1242885 (RIEK VAN BAKKERIJWERKTUIGEN V [NL]) [A] 1-13* figures 1-3 *; | [A]US5078585 (MORIKAWA MICHIO [JP], et al) [A] 1-13 * figure 2 *; | [XYI]WO9702750 (WEWALKA GMBH [AT]) [X] 1,2,4,11,12 * figures 1,2,4 * * pages 7-8 * [Y] 9,10 [I] 3-7,13; | [A]EP1366667 (SEEWER AG MASCHF [CH]) [A] 1-13 * figures 4a,4b *; | [YD]EP2529629 (RADEMAKER B V [NL]) [YD] 9,10 * figures 1,2 * | par le demandeur | EP2529629 |