EP3235853 - UTILISATION D'UNE COMPOSITION COMPRENANT UN POLYMÈRE COMME ADHÉSIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.05.2019 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.07.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2019 | Demande réputée retirée | publié le 05.06.2019 [2019/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nissan Chemical Corporation 5-1, Nihonbashi 2-chome Chuo-ku Tokyo / JP | [2018/38] |
Précédent [2017/43] | Pour tous les Etats désignés NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. 7-1 Kanda-Nishiki-cho 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 101-0054 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Tamura, Mamoru c/o NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. Electronic Materials Research Laboratories 635 Sasakura Fuchu-machi, Toyama-shi Toyama, 939-2753 / JP | 02 /
Ohashi, Takuya c/o NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. Electronic Materials Research Laboratories 635 Sasakura Fuchu-machi, Toyama-shi Toyama, 939-2753 / JP | 03 /
Kishioka, Takahiro c/o NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. Electronic Materials Research Laboratories 635 Sasakura Fuchu-machi, Toyama-shi Toyama, 939-2753 / JP | 04 /
Enomoto, Tomoyuki c/o NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. Electronic Materials Research Laboratories 635 Sasakura Fuchu-machi, Toyama-shi Toyama, 939-2753 / JP | [2017/43] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2017/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17172415.6 | 06.09.2012 | [2017/43] | Numéro de priorité, date | JP20110196318 | 08.09.2011 Format original publié: JP 2011196318 | JP20110196319 | 08.09.2011 Format original publié: JP 2011196319 | [2017/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3235853 | Date: | 25.10.2017 | Langue: | EN | [2017/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.09.2017 | Classification | IPC: | C08G73/06, C08G59/50, C08L79/04, C09D5/25, C09D11/10, C09D179/04, C09J179/04, H01L21/312, H01L21/52, C08F299/02 | [2017/43] | CPC: |
C09J179/04 (EP,KR,US);
C08G59/26 (EP,KR,US);
C08G59/3236 (EP,KR,US);
C08G73/06 (EP,US);
C08G73/0633 (EP,KR,US);
C08G73/0638 (EP,KR,US);
C08G73/0677 (EP,KR,US);
C08K5/04 (EP,US);
C08K5/07 (EP,KR,US);
C09D11/10 (EP,US);
C09D11/102 (EP,KR,US);
C09J11/06 (KR,US);
C09J163/00 (EP,KR,US);
G03F7/09 (EP,KR,US);
G03F7/094 (KR,US);
G03F7/11 (KR,US);
H01L21/02118 (EP,KR,US);
H01L21/02282 (EP,KR,US);
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/43] | Titre | Allemand: | VERWENDUNG EINER ZUSAMMENSETZUNG MIT EINEM POLYMER ALS KLEBSTOFF | [2017/43] | Anglais: | USE OF A COMPOSITION INCLUDING A POLYMER AS ADHESIVE | [2017/43] | Français: | UTILISATION D'UNE COMPOSITION COMPRENANT UN POLYMÈRE COMME ADHÉSIF | [2017/43] | Procédure dexamen | 23.05.2017 | Requête en examen déposée [2017/43] | 23.05.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.04.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.12.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/23] | 11.01.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/23] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP12830006.8 / EP2754681 | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2018 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US2008003524 (KISHIOKA TAKAHIRO [JP], et al) [X] 1-3,5 * formulas (22)-(24); page 8 * * synthesis example 1; page 13 * * page 15; claim 1 * * page 11, paragraph [0113] * [Y] 1-5; | [X]US2008038678 (KISHIOKA TAKAHIRO [JP], et al) [X] 1-5 * synthetic example 17, formula 41; page 15 *; | [XD]JP2008143954 (JSR CORP) [XD] 1,5 * formula (1), (3), (4); page 2; claims 1,4,6 * * page 6, paragraph [0023] * * page 7, paragraph [0027] * * page 5, paragraph [0021] * * page 3; claims 11-12 * * page 8, paragraph [0032] *; | [X]JP2009093162 (NISSAN CHEMICAL IND LTD, et al) [X] 1-3,5 * formula (b-22) to (b-33); formula (c-1); page 16 * * synthesis example 4; page 23 * * page 2; claim 1 * * page 6, paragraph [0014] *; | [Y]US2010266951 (HIROI YOSHIOMI [JP], et al) [Y] 1-5 * paragraph [0001] ** formula 24 and 29; page 5 - page 6 * | par le demandeur | JP2008143954 | WO2008146847 |