EP3248805 - SYSTÈME DE PRÉTRAITEMENT D'ÉNERGIE DE SURFACE EN TEMPS RÉEL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.10.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 27.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Demande réputée retirée | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Xerox Corporation Mailstop: XRX2-020 100 Clinton Avenue South Rochester, NY 14644 / US | [2017/48] | Inventeur(s) | 01 /
YANG, Xin 230 Daniel Dr., Apt. 3 Webster, NY 14580 / US | 02 /
MCCONVILLE, Paul J. 640 Holt Road Webster, NY 14580 / US | 03 /
MOORE, Steven R. 32 Framingham Lane Pittsford, NY 14534 / US | 04 /
FIORAVANTI, Alexander J. 152 Maple Hill Farm Road Penfield, NY 14526 / US | 05 /
WILLIAMS, Vincent M. 1805 Walworth Road Palmyra, NY 14522 / US | [2017/48] | Mandataire(s) | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2017/48] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17172832.2 | 24.05.2017 | [2017/48] | Numéro de priorité, date | US201615166860 | 27.05.2016 Format original publié: US201615166860 | [2017/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3248805 | Date: | 29.11.2017 | Langue: | EN | [2017/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.10.2017 | Classification | IPC: | B41M1/30, B41M5/00, B41J11/00, B41F23/00 | [2017/48] | CPC: |
B41J11/0015 (EP,US);
B41F31/005 (CN);
B41F31/00 (CN);
B41J11/00214 (EP,US);
B41M1/305 (EP,US);
B41M5/0011 (EP,US);
G05B19/04 (CN)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/48] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ECHTZEIT-OBERFLÄCHENENERGIEVORBEHANDLUNGSSYSTEM | [2017/48] | Anglais: | REAL-TIME SURFACE ENERGY PRETREATMENT SYSTEM | [2017/48] | Français: | SYSTÈME DE PRÉTRAITEMENT D'ÉNERGIE DE SURFACE EN TEMPS RÉEL | [2017/48] | Procédure dexamen | 30.05.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/47] | 05.07.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/47] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2006082604 (FLORENCE RICHARD N [US], et al) [X] 1,2,4-7,9,10 * paragraph [0007] - paragraph [0041]; figure 1; claims 1,7,8,10 * [I] 3,8; | [XI]US2015062237 (KONDO TAKAMITSU [JP], et al) [X] 1,2,4-7,9,10 * paragraph [0007] - paragraph [0083]; figure 1; claim 1 * [I] 3,8; | [XI]EP2743090 (RICOH CO LTD [JP]) [X] 1,2,5-7,10 * paragraph [0044] - paragraph [0091]; figures 2-24; claims 1,2 * [I] 3,4,8,9; | [XA]US2015258811 (HIRATSUKA HIROYUKI [JP], et al) [X] 1,2,5-7,10 * paragraphs [0009] , [0049] - paragraph [0162]; figures 1-37 * [A] 3,4,8,9; | [A]US2004017075 (KNOERZER ANTHONY ROBERT [US], et al) [A] 1-10 * paragraphs [0005] , [0015] - paragraph [0038] *; | [A]US2015273873 (KITADA KENJI [JP], et al) [A] 1-10 * paragraph [0008] - paragraphs [0019] , [0032] , [0035] * |