Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
18.10.2019 | Demande réputée retirée | publié le 20.11.2019 [2019/47] |
03.08.2019 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | |
02.07.2019 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
09.11.2018 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 12.12.2018 [2018/50] |
07.06.2017 | Changement - mandataire |