EP3413463 - CIRCUIT ÉLECTRONIQUE ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.10.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 09.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 18.10.2019 | Demande réputée retirée | publié le 20.11.2019 [2019/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa / TR | [2018/50] | Inventeur(s) | 01 /
ÇUBUKÇU, Baran C/O Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa / TR | [2018/50] | Mandataire(s) | Flint, Adam Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Précédent [2018/50] | Flint, Adam Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17174607.6 | 06.06.2017 | [2018/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3413463 | Date: | 12.12.2018 | Langue: | EN | [2018/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.02.2018 | Classification | IPC: | H03G3/30, H03G5/16, H03F1/52, H03G9/02, H04R3/04 | [2018/50] | CPC: |
H03G5/165 (EP);
H03F1/30 (EP);
H03F1/52 (EP);
H03F3/187 (EP);
H03G3/3005 (EP);
H03G9/025 (EP);
H03F2200/03 (EP);
H03F2200/447 (EP);
H04R3/007 (EP);
H04R3/04 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/50] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTRONISCHE SCHALTUNG UND VERFAHREN ZUM BETRIEB | [2018/50] | Anglais: | ELECTRONIC CIRCUIT AND METHOD OF OPERATION | [2018/50] | Français: | CIRCUIT ÉLECTRONIQUE ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT | [2018/50] | Procédure dexamen | 13.06.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/47] | 03.07.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/47] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2019 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US5473282 (JANSSENS JAN ALBERT MARIA [NL], et al) [X] 1,2,8,9 * abstract * * column 2, lines 61-63 * * column 3, lines 1-9, 46-64 * * column 5, line 66 - column 6, line 40 * * column 8, lines 26-39 * [I] 3-6,10-13; | [A]US5818301 (HIGASHIYAMA KATSUHIKO [JP], et al) [A] 1-6,8-13 * abstract * * column 6, lines 43-50 * * column 7, lines 14-33 * * column 8, line 66 - column 9, line 19 *; | [XI]JP2004040694 (ALPINE ELECTRONICS INC) [X] 1,2,8,9 * abstract * * paragraphs [0002] , [00 8] - [0018] *[I] 3,5-7,10,12-14; | [XI]JP2005065141 (SONY CORP) [X] 1-3,5,6,8-10,12,13 * abstract * * paragraphs [0003] , [00 9] - [0011] - [0 19] , [0021] , [0022] * [I] 4,11; | [XI]JP2007027821 (ALPINE ELECTRONICS INC) [X] 1,2,8,9 * abstract * * paragraphs [0023] - [0034] - [0 39] , [0 41] * [I] 3-6,10-13; | [XI]US2008273717 (WILLIS GERALD [US], et al) [X] 1,2,8,9 * abstract * * paragraphs [0025] , [0026] , [0028] - [0030] - [0033] - [0037] - [0039] , [0042] * [I] 3-6,10-13; | [A]US2016212533 (RISBERG PÄR GUNNARS [SE]) [A] 1-6,8-13 * abstract * * paragraphs [0039] , [ 100] - [0102] *; | [XA]WO2016155853 (HARMAN BECKER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH [DE]) [X] 1,5,7,8,12,14 * abstract * * paragraphs [0060] , [0061] , [0123] - [0127] - [0155] - [0157] * [A] 2-4,6,9-11,13 |