Etats contractants désignés | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Procédure dexamen | 19.08.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.04.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 29.04.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 21.02.2018 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | BA ME | | Date de lévénement: | 21.02.2018 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20170710 | | Date de lévénement: | 21.02.2018 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Date de lévénement: | 21.02.2018 | | Description de lévénement: | DIVISIONAL APPLICATION: REFERENCE TO EARLIER APPLICATION | Ref Document Number: | 2836595 | Country of Ref Document: | EP | Kind Code of Ref Document: | P | | Date de lévénement: | 18.01.2019 | | Description de lévénement: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG HK DE 1251014 HK | Code Expl.: | REQUESTS TO DESIGNATE PATENT IN HONG KONG | | Date de lévénement: | 08.05.2019 | | Description de lévénement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20190403 | | Date de lévénement: | 19.01.2018 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 30.03.2019 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Date de lévénement: | 19.01.2018 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Date de lévénement: | 25.08.2020 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | | Date de lévénement: | 14.06.2023 | | Description de lévénement: | OPT-OUT OF THE COMPETENCE OF THE UNIFIED PATENT COURT (UPC) REGISTERED | Effective DATE: | 20230428 | |