EP3263764 - DISPOSITIF DESTINÉ À TORSADER DES TUYAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.11.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 01.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 30.11.2018 | Demande réputée retirée | publié le 02.01.2019 [2019/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PRO.EFF GmbH Magdeburger Straße 10 32423 Minden / DE | [2018/01] | Inventeur(s) | 01 /
PUMPE, Ulrich Hasenkamp 41 32423 Minden / DE | [2018/01] | Mandataire(s) | Flötotto, Hubert Meldau - Strauss - Flötotto Patentanwälte Gartenstrasse 4 33332 Gütersloh / DE | [2018/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17178025.7 | 27.06.2017 | [2018/01] | Numéro de priorité, date | DE201620103444U | 29.06.2016 Format original publié: DE 202016103444 U | [2018/01] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3263764 | Date: | 03.01.2018 | Langue: | DE | [2018/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.11.2017 | Classification | IPC: | D07B7/04, H01B13/02, // D07B3/02 | [2018/01] | CPC: |
D07B7/04 (EP,US);
D07B2207/409 (EP);
D07B2501/406 (EP);
D07B3/02 (EP,US);
H01B13/0207 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/01] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUM VERDRILLEN VON LEITUNGEN | [2018/01] | Anglais: | DEVICE FOR DRILLING LINES | [2018/01] | Français: | DISPOSITIF DESTINÉ À TORSADER DES TUYAUX | [2018/01] | Procédure dexamen | 04.07.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/01] | 14.08.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/01] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP2009283260 (TOYOTA MOTOR CORP) [Y] 1-9 * paragraphs [0003] , [00 8] , [0 39] , [0 43] , [0 44] , [0 63] * * figures 1-8 *; | [Y]DE202009004914U (PRO EFF GMBH [DE]) [Y] 1-9 * paragraphs [0009] , [0 10] * * figure 1 *; | [A]JP2009129729 (TOYOTA MOTOR CORP, et al) [A] 1 * paragraph [0020] - paragraph [0021] * * figures 1-6 *; | [A]JP2007220378 (YAZAKI CORP) [A] 1 * paragraphs [0021] , [0 25] , [0 30] * * figure 3 *; | [A]JP2008062297 (BABA SHIGENORI) [A] 1 * figure 2 *; | [A]JP2005071753 (SUMITOMO WIRING SYSTEMS) [A] 1 * paragraph [0047] * * figure 9 * | par le demandeur | EP0917746 |