EP3388941 - EMPILEMENT DE SERVICE ANALYTIQUE DE PRÉVISIONS COMPARATIVES MULTIPLES POUR ATTRIBUTION DE RESSOURCES INFORMATIQUE EN NUAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 14.07.2023 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.06.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.03.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 14.09.2018 | Dernier événement Tooltip | 14.07.2023 | Rejet de la demande | publié le 16.08.2023 [2023/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Accenture Global Solutions Limited 3 Grand Canal Plaza Dublin 4 / IE | [2020/28] |
Précédent [2018/42] | Pour tous les Etats désignés Accenture Global Services Limited 3 Grand Canal Plaza Lower Grand Canal Street Upper Dublin 4 Dublin / IE | Inventeur(s) | 01 /
SRINIVASAN, Madhan Kumar 821/C, 2nd Floor, 25th Cross, 24th Main Sector 2, HSR Layout Bangalore 560102 Karnataka / IN | 02 /
PV, Guruprasad 205, Block 1, Anriya Dwellington 7th Cross Road, RMV Extension Stage 2, Bengaluru 560094 Karnataka / IN | [2018/42] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Précédent [2018/42] | Boult Wade Tennant LLP Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17179012.4 | 30.06.2017 | [2018/42] | Numéro de priorité, date | IN201741013376 | 14.04.2017 Format original publié: IN201741013376 | [2018/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3388941 | Date: | 17.10.2018 | Langue: | EN | [2018/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.02.2018 | Classification | IPC: | G06F9/50 | [2018/42] | CPC: |
G06F9/5027 (EP,US);
H04L41/14 (US);
G06F9/45558 (US);
G06F9/5016 (US);
G06F2009/45595 (US);
H04L67/10 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/17] |
Précédent [2018/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SERVICE-STACK ZUR VERGLEICHENDEN MEHRFACHVORHERSAGEANALYSE ZUR ZUWEISUNG VON CLOUD-COMPUTING-RESSOURCEN | [2018/42] | Anglais: | COMPARATIVE MULTI-FORECASTING ANALYTICS SERVICE STACK FOR CLOUD COMPUTING RESOURCE ALLOCATION | [2018/42] | Français: | EMPILEMENT DE SERVICE ANALYTIQUE DE PRÉVISIONS COMPARATIVES MULTIPLES POUR ATTRIBUTION DE RESSOURCES INFORMATIQUE EN NUAGE | [2018/42] | Procédure dexamen | 18.03.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.03.2019 | Requête en examen déposée [2019/17] | 18.03.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.06.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.09.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.02.2023 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 09.02.2023 | 09.02.2023 | Date des procédures orales (annulées) | 28.03.2023 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2023/33] | 07.04.2023 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2023/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2015288573 (BAUGHMAN AARON K [US], et al) [I] 1-20 * paragraph [0003]; figure 4 * * paragraphs [0016] - [0021] * * paragraph [0055] * * paragraphs [0064] - [0067] * * figure 5 * * paragraph [0082] ** paragraph [0110] * |