EP3267153 - PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION D'UNE POSITION ET/OU D'UNE ORIENTATION D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.10.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.11.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.07.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.02.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 08.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AUDI AG Auto-Union-Strasse 1 85045 Ingolstadt / DE | [2018/02] | Inventeur(s) | 01 /
ALTINGER, Harald Schwanenstraße 5 85049 Gerolfing / DE | 02 /
SCHULLER, Florian Johann-Theodor-Str. 3 85737 Ismaning / DE | 03 /
FEIST, Christian Vorwaltnerstraße 5a 85049 Ingolstadt / DE | [2018/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17179471.2 | 04.07.2017 | [2018/02] | Numéro de priorité, date | DE201610212426 | 07.07.2016 Format original publié: DE102016212426 | [2018/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3267153 | Date: | 10.01.2018 | Langue: | DE | [2018/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3267153 | Date: | 19.12.2018 | Langue: | DE | [2018/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.12.2017 | Classification | IPC: | G08G1/16, G01C21/20, B62D15/02, G08G1/14 | [2018/27] | CPC: |
G01C21/20 (EP);
B62D15/028 (EP);
B62D15/0285 (EP);
G08G1/168 (EP)
|
Précédent IPC [2018/02] | G01C21/20, B62D15/02, G08G1/14 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/13] |
Précédent [2018/02] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINER POSITION UND/ODER EINER ORIENTIERUNG EINES KRAFTFAHRZEUGS | [2018/02] | Anglais: | METHOD FOR DETERMINING A POSITION AND/OR THE ORIENTATION OF A MOTOR VEHICLE | [2018/02] | Français: | PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION D'UNE POSITION ET/OU D'UNE ORIENTATION D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE | [2018/02] | Procédure d'examen | 04.07.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.02.2018 | Requête en examen déposée [2018/13] | 27.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.11.2018 | Taxe de délivrance payée | 09.11.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.11.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 20.09.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/48] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.07.2017 | AL | 19.12.2018 | CY | 19.12.2018 | CZ | 19.12.2018 | DK | 19.12.2018 | EE | 19.12.2018 | FI | 19.12.2018 | HR | 19.12.2018 | LT | 19.12.2018 | LV | 19.12.2018 | MC | 19.12.2018 | MK | 19.12.2018 | MT | 19.12.2018 | NL | 19.12.2018 | PL | 19.12.2018 | RO | 19.12.2018 | RS | 19.12.2018 | SE | 19.12.2018 | SI | 19.12.2018 | SK | 19.12.2018 | SM | 19.12.2018 | TR | 19.12.2018 | BG | 19.03.2019 | NO | 19.03.2019 | GR | 20.03.2019 | IS | 19.04.2019 | PT | 19.04.2019 | IE | 04.07.2019 | LU | 04.07.2019 | BE | 31.07.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/34] | HU | 04.07.2017 | |
AL | 19.12.2018 | ||
CY | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
MT | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
IE | 04.07.2019 | ||
LU | 04.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 04.07.2017 | |
AL | 19.12.2018 | ||
CY | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
IE | 04.07.2019 | ||
LU | 04.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 19.12.2018 | |
CY | 19.12.2018 | ||
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
IE | 04.07.2019 | ||
LU | 04.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
IE | 04.07.2019 | ||
LU | 04.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
Précédent [2020/26] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
LU | 04.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
TR | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
MC | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SI | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
DK | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Précédent [2019/39] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SK | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
IS | 19.04.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
EE | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RO | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
SM | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 19.12.2018 | |
CZ | 19.12.2018 | ||
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
PL | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Précédent [2019/33] | AL | 19.12.2018 | |
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
PT | 19.04.2019 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 19.12.2018 | |
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
NL | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 19.12.2018 | |
FI | 19.12.2018 | ||
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
Précédent [2019/25] | FI | 19.12.2018 | |
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
RS | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
Précédent [2019/24] | FI | 19.12.2018 | |
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
SE | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
GR | 20.03.2019 | ||
Précédent [2019/23] | FI | 19.12.2018 | |
HR | 19.12.2018 | ||
LT | 19.12.2018 | ||
LV | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 19.12.2018 | |
LT | 19.12.2018 | ||
BG | 19.03.2019 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 19.12.2018 | |
LT | 19.12.2018 | ||
NO | 19.03.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 19.12.2018 | |
NO | 19.03.2019 | Citations: | Recherche | [AD]US2010066515 (SHIMAZAKI KAZUNORI [JP], et al) [AD] 1-8 * paragraph [0062]; figure 1 *; | [A]US2010211267 (SHIMAZAKI KAZUNORI [JP], et al) [A] 1-8 * paragraphs [0086] - [0089] - [0135] - [0141] *; | [A]US2014074352 (TATE JR EDWARD D [US], et al) [A] 1-8 * paragraph [0022]; figures 2A,2B,2C *; | [AD]DE102014003937 (AUDI AG [DE]) [AD] 1-8* paragraph [0029] * |