EP3266889 - AMÉLIORATION DE LA DUCTILITÉ D'ALLIAGES DE TITANE ALUMINIUM GAMMA PAR RÉDUCTION DE TENEURS INTERSTITIELLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.12.2018 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 08.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 21.12.2018 | Demande réputée retirée | publié le 23.01.2019 [2019/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2018/02] | Inventeur(s) | 01 /
DAS, Gopal 16 Old Barge Road Simsbury, CT Connecticut 06070 / US | [2018/02] | Mandataire(s) | Dehns 10 Old Bailey London EC4M 7NG / GB | [N/P] |
Précédent [2018/02] | de Bresser, Sara Jean Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 17179909.1 | 06.07.2017 | [2018/02] | Numéro de priorité, date | US201615204092 | 07.07.2016 Format original publié: US201615204092 | [2018/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3266889 | Date: | 10.01.2018 | Langue: | EN | [2018/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.11.2017 | Classification | IPC: | C22C14/00, C22F1/18 | [2018/02] | CPC: |
C22C14/00 (EP,US);
C22C1/00 (EP,US);
C22F1/183 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/02] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ERHÖHTE DUKTILITÄT VON GAMMA-TITAN-ALUMINIUM-LEGIERUNGEN DURCH REDUZIERUNG VON INTERSTITIELLEN ANTEILEN | [2018/02] | Anglais: | ENHANCE DUCTILITY OF GAMMA TITANIUM ALUMINUM ALLOYS BY REDUCING INTERSTITIAL CONTENTS | [2018/02] | Français: | AMÉLIORATION DE LA DUCTILITÉ D'ALLIAGES DE TITANE ALUMINIUM GAMMA PAR RÉDUCTION DE TENEURS INTERSTITIELLES | [2018/02] | Procédure dexamen | 11.07.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/04] | 06.09.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/04] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2014202601 (HELM DIETMAR [DE], et al) [X] 1-12 * paragraphs [0001] , [0004] , [0012] - [0016] - [0018] , [0026] *; | [XP]EP3109337 (MTU AERO ENGINES AG [DE]) [XP] 1-12 * paragraphs [0001] , [0009] , [0037] *; | [X]US2011277891 (CLEMENS HELMUT [AT], et al) [X] 1-12 * paragraphs [0015] - [0027] - [0036] - [0046] - [0124] *; | [X]EP2620517 (MTU AERO ENGINES GMBH [DE]) [X] 1-12 * paragraphs [0003] , [0021] - [0023]; claim 13 *; | [X]EP2851445 (MTU AERO ENGINES AG [DE]) [X] 1-12 * paragraphs [0009] - [0011] - [0013] * | [X] - B. P. BEWLAY ET AL, "TiAl alloys in commercial aircraft engines", MATERIALS AT HIGH TEMPERATURES., GB, (20160628), vol. 33, no. 4-5, doi:10.1080/09603409.2016.1183068, ISSN 0960-3409, pages 549 - 559, XP055425624 [X] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09603409.2016.1183068 |