EP3269763 - COMPOSITION DE RÉSINE DE POLYÉTHYLÈNE ET MATÉRIAU DE TUYAU, TUYAU ET JOINT COMPRENANT LA COMPOSITION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.07.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.08.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.05.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 12.03.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. 1-1, Saiwai-cho 3-chome Hitachi-shi Ibaraki 317-0073 / JP | [2018/03] | Inventeur(s) | 01 /
HONBOU, Kyouko c/o Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8280 / JP | 02 /
TERAO, Yoshinori c/o Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. 1-1, Saiwai-cho 3-chome Hitachi-shi Ibaraki, 317-0073 / JP | 03 /
NAGATA, Junya c/o Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. 1-1, Saiwai-cho 3-chome Hitachi-shi Ibaraki, 317-0073 / JP | [2018/03] | Mandataire(s) | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [2018/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17180795.1 | 11.07.2017 | [2018/03] | Numéro de priorité, date | JP20160137437 | 12.07.2016 Format original publié: JP 2016137437 | JP20160153559 | 04.08.2016 Format original publié: JP 2016153559 | [2018/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3269763 | Date: | 17.01.2018 | Langue: | EN | [2018/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3269763 | Date: | 09.09.2020 | Langue: | EN | [2020/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.11.2017 | Classification | IPC: | C08K5/01, C08L23/06, F16L9/12, C08K3/22 | [2020/21] | CPC: |
C08L23/06 (EP,CN,KR);
C08K5/01 (EP);
C08L91/00 (KR);
F16L9/12 (EP,KR);
G21C19/00 (KR);
C08K2003/2241 (EP);
C08K3/22 (EP);
C08L2203/18 (EP,CN);
C08L2205/02 (CN);
C08L2205/025 (CN);
C08L2205/03 (CN);
C08L2205/035 (CN);
| C-Set: |
C08K5/01, C08L23/06 (EP);
C08L23/06, C08L91/00 (CN,EP);
C08L23/06, C08L91/06 (CN);
C08L23/06, C08L91/06, C08L91/00 (CN); |
Précédent IPC [2018/03] | C08K5/01, C08L23/06, F16L9/12 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/03] | Titre | Allemand: | POLYETHYLENHARZZUSAMMENSETZUNG UND ROHRMATERIAL, ROHR UND VERBINDUNGSSTÜCK MIT DER ZUSAMMENSETZUNG | [2018/03] | Anglais: | POLYETHYLENE RESIN COMPOSITION, AND PIPE MATERIAL, PIPE, AND JOINT INCLUDING THE COMPOSITION | [2018/03] | Français: | COMPOSITION DE RÉSINE DE POLYÉTHYLÈNE ET MATÉRIAU DE TUYAU, TUYAU ET JOINT COMPRENANT LA COMPOSITION | [2018/03] | Procédure d'examen | 11.07.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 05.10.2017 | Requête en examen déposée [2018/03] | 23.02.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.03.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.07.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.11.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.01.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.05.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.07.2020 | Taxe de délivrance payée | 08.07.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.07.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP20187000.3 / EP3778745 | Opposition(s) | 10.06.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.07.2017 | AL | 09.09.2020 | AT | 09.09.2020 | CY | 09.09.2020 | CZ | 09.09.2020 | DK | 09.09.2020 | EE | 09.09.2020 | ES | 09.09.2020 | FI | 09.09.2020 | HR | 09.09.2020 | IT | 09.09.2020 | LT | 09.09.2020 | LV | 09.09.2020 | MC | 09.09.2020 | MK | 09.09.2020 | MT | 09.09.2020 | PL | 09.09.2020 | RO | 09.09.2020 | RS | 09.09.2020 | SE | 09.09.2020 | SI | 09.09.2020 | SK | 09.09.2020 | SM | 09.09.2020 | TR | 09.09.2020 | NL | 23.09.2020 | BG | 09.12.2020 | NO | 09.12.2020 | GR | 10.12.2020 | IS | 09.01.2021 | PT | 11.01.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 11.07.2017 | |
AL | 09.09.2020 | ||
AT | 09.09.2020 | ||
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
MK | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
TR | 09.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 11.07.2017 | |
AL | 09.09.2020 | ||
AT | 09.09.2020 | ||
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
MK | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 11.07.2017 | |
AL | 09.09.2020 | ||
AT | 09.09.2020 | ||
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 11.07.2017 | |
AL | 09.09.2020 | ||
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
NL | 23.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 09.09.2020 | |
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | Citations: | Recherche | [XAI]WO2006083540 (EXXONMOBIL CHEM PATENTS INC [US], et al) [X] 1-7 * claims 1,16,17,37,64 * * page 83; table 3 * * page 84 - page 85; tables 4a,4b * * page 86 - page 89; tables 6a-e * [A] 9-17 [I] 8; | [X]US2007048472 (KRISHNASWAMY RAJENDRA K [US], et al) [X] 1,2,6,7 * claims 1-20 * * paragraphs [0001] , [0002] , [0019] , [0024] * * example -; table II *; | [XAI]US2007112127 (SOEDIONO MAHALIA [US], et al) [X] 1,2,4,5 * claims 1,12-14 * * paragraphs [0003] , [0004] , [0008] , [0190] * * examples 58-62; tables 17-21 * [A] 9-17 [I] 6-8; | [IA]EP1816163 (JSR CORP [JP]) [I] 9 * paragraphs [0081] , [0105] * * claim 1 *[A] 1-8,10-17; | [XAI]WO2009002653 (EXXONMOBIL CHEM PATENTS INC [US], et al) [X] 1-7 * claims 1,3,7-10,27,29,32 * * page 4, line 5 - page 6, line 13 * * page 10, line 33 - page 11, line 19 * * example - * [A] 9-17 [I] 8 | par le demandeur | JPS6142736B | JPS6143378B | JPH08301933 | JPH1017619 |