13.09.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.10.2024 [2024/42] |
14.06.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.07.2024 [2024/29] |
27.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.05.2024 [2024/22] |
12.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.05.2024 [2024/20] |
29.03.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.05.2024 [2024/18] |
14.07.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.08.2023 [2023/33] |
02.06.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.07.2023 [2023/27] |
21.04.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.05.2023 [2023/21] |
10.02.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.03.2023 [2023/11] |
02.12.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.01.2023 [2023/01] |
04.11.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.12.2022 [2022/49] |
21.10.2022 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 23.11.2022 [2022/47] |
14.10.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.11.2022 [2022/46] |
16.09.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.10.2022 [2022/42] |
12.08.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.09.2022 [2022/37] |
05.08.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.09.2022 [2022/36] |
29.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.08.2022 [2022/35] |
22.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.08.2022 [2022/34] |
15.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.08.2022 [2022/33] |
27.05.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.06.2022 [2022/26] |
20.05.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.06.2022 [2022/25] |
13.05.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.06.2022 [2022/24] |
29.04.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.06.2022 [2022/22] |
22.04.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.05.2022 [2022/21] |
15.04.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.05.2022 [2022/20] |
18.02.2022 |
Changement - demandeur |
publié le 23.03.2022 [2022/12] |
12.11.2021 |
Délivrance (prévue) |
publié le 15.12.2021 [2021/50] |
05.11.2021 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
25.08.2021 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
18.08.2021 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
18.08.2021 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
30.07.2021 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
18.06.2021 |
Annulation - Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB |
|
09.03.2021 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
29.01.2021 |
Changement - classification |
publié le 03.03.2021 [2021/09] |
29.01.2021 |
Changement - classification |
publié le 03.03.2021 [2021/09] |
14.12.2020 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
28.10.2020 |
Nouvelle entrée: envoi du procès-verbal de la procédure orale |
|
25.07.2020 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
05.03.2020 |
Nouvelle entrée: date de la procédure orale |
|
28.02.2020 |
Nouvelle entrée: date d'annulation de la procédure orale |
|
28.02.2020 |
Annulation: date de la procédure orale |
|
28.02.2020 |
Annulation: date d'annulation de la procédure orale |
|
07.10.2019 |
Nouvelle entrée: date de la procédure orale |
|
29.07.2019 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.07.2019 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
29.05.2019 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
08.02.2019 |
Premier rapport d'examen |
|
02.02.2019 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
20.07.2018 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
20.07.2018 |
Requête en examen présentée |
publié le 22.08.2018 [2018/34] |
20.07.2018 |
Changement - Etats désignés |
publié le 22.08.2018 [2018/34] |
20.07.2018 |
Modification par le demandeur |
|
28.12.2017 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 24.01.2018 [2018/04] |
19.07.2017 |
Changement - mandataire |
|