EP3278652 - ENSEMBLE CAPTEUR DE DÉBIT MASSIQUE DE GRAINES POUR MOISSONNEUSE AGRICOLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/06] | AMÉLIORATION DE MOISSONNEUSE-BATTEUSE | ||
[2022/28] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.10.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.11.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.07.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.04.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.08.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 05.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CNH Industrial Belgium NV Leon Claeysstraat 3A 8210 Zedelgem / BE | [2018/06] | Inventeur(s) | 01 /
Jongmans, Dré Zevenbergseweg 13 4791 AG Klundert / NL | 02 /
Missotten, Bart M. A. Heidestraat 14 3020 Winksele / BE | 03 /
Tallir, Frederik Schoorlingstraat 1 8600 Esen (Diksmuide) / BE | 04 /
Vandevelde, Pieter August Bontestraat 16 8200 Sint Michiels Brugge / BE | 05 /
Baert, Matthias Baron Ruzettelaan 451 8310 Assebroek / BE | [2018/06] | Mandataire(s) | CNH Industrial IP Department Leon Claeysstraat 3A 8210 Zedelgem / BE | [2022/51] |
Précédent [2018/06] | CNH Industrial IP Department Patent Department Leon Claeysstraat 3A 8210 Zedelgem / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17184520.9 | 02.08.2017 | [2018/06] | Numéro de priorité, date | BE20160005624 | 02.08.2016 Format original publié: BE 201605624 | [2018/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3278652 | Date: | 07.02.2018 | Langue: | EN | [2018/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3278652 | Date: | 21.12.2022 | Langue: | EN | [2022/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.12.2017 | Classification | IPC: | A01D41/127 | [2018/06] | CPC: |
A01D41/1272 (EP,US);
A01F12/46 (US);
G01F1/78 (US);
A01F12/60 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/37] |
Précédent [2018/06] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | KORNMASSENSTROMSENSORANORDNUNG FÜR MÄHDRESCHER | [2022/28] | Anglais: | GRAIN MASS FLOW SENSOR ASSEMBLY FOR AGRICULTURAL HARVESTER | [2022/28] | Français: | ENSEMBLE CAPTEUR DE DÉBIT MASSIQUE DE GRAINES POUR MOISSONNEUSE AGRICOLE | [2022/28] |
Précédent [2018/06] | MÄHDRESCHERVERBESSERUNG | ||
Précédent [2018/06] | COMBINE HARVESTER IMPROVEMENT | ||
Précédent [2018/06] | AMÉLIORATION DE MOISSONNEUSE-BATTEUSE | Procédure d'examen | 02.08.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.08.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.08.2018 | Requête en examen déposée [2018/37] | 11.04.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.08.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.12.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.04.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.07.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.11.2022 | Taxe de délivrance payée | 07.11.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.11.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 22.09.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 21.12.2022 | AT | 21.12.2022 | CZ | 21.12.2022 | DK | 21.12.2022 | EE | 21.12.2022 | ES | 21.12.2022 | FI | 21.12.2022 | HR | 21.12.2022 | LT | 21.12.2022 | LV | 21.12.2022 | MC | 21.12.2022 | NL | 21.12.2022 | PL | 21.12.2022 | RO | 21.12.2022 | RS | 21.12.2022 | SE | 21.12.2022 | SI | 21.12.2022 | SK | 21.12.2022 | SM | 21.12.2022 | NO | 21.03.2023 | GR | 22.03.2023 | IS | 21.04.2023 | PT | 21.04.2023 | IE | 02.08.2023 | LU | 02.08.2023 | BE | 31.08.2023 | CH | 31.08.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/33] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
MC | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
IE | 02.08.2023 | ||
LU | 02.08.2023 | ||
CH | 31.08.2023 | ||
Précédent [2024/24] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
MC | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
LU | 02.08.2023 | ||
CH | 31.08.2023 | ||
Précédent [2024/21] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
MC | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
LU | 02.08.2023 | ||
Précédent [2024/16] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
MC | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SI | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
DK | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
IS | 21.04.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
PL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SK | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 21.12.2022 | |
AT | 21.12.2022 | ||
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 21.12.2022 | |
CZ | 21.12.2022 | ||
EE | 21.12.2022 | ||
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RO | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/34] | EE | 21.12.2022 | |
ES | 21.12.2022 | ||
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
PT | 21.04.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 21.12.2022 | |
FI | 21.12.2022 | ||
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
SM | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Précédent [2023/29] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
NL | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Précédent [2023/27] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
RS | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Précédent [2023/24] | FI | 21.12.2022 | |
HR | 21.12.2022 | ||
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Précédent [2023/23] | FI | 21.12.2022 | |
LT | 21.12.2022 | ||
LV | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
GR | 22.03.2023 | ||
Précédent [2023/22] | FI | 21.12.2022 | |
LT | 21.12.2022 | ||
SE | 21.12.2022 | ||
NO | 21.03.2023 | ||
Précédent [2023/20] | LT | 21.12.2022 | |
NO | 21.03.2023 | Citations: | Recherche | [A]US4157661 (SCHINDEL MILTON R [CA]) [A] 1-13 * figures 1-3 * * claim 1 * * column 3, line 35 - column 4, line 6 *; | [Y]EP0208025 (SPERRY NV [BE]) [Y] 5-10,12 * figure 2 * * page 12, paragraph 4 *; | [XY]US5343761 (MYERS ALLEN [US]) [X] 1-4,11,13 * figures 1, 3 * * column 7, line 58 - column 9, line 20 * * column 12, line 10 - line 29 * [Y] 5-10,12; | [XY]US5686671 (NELSON FREDERICK WILLIAM [US], et al) [X] 1-4,11,13 * figures 1-4 * * column 1, line 20 - column 2, line 7 * * column 3, line 13 - line 39 * [Y] 5-10,12; | [A]DE102008011564 (REMBE GMBH SAFETY & CONTROL [DE]) [A] 1-13 * figures 1-7 * * claim 1 ** paragraph [0028] - paragraph [0032] * |