EP3287731 - PLAQUE D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR ET ÉCHANGEUR DE CHALEUR À PLAQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.02.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.03.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.02.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.01.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.10.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Alfa Laval Corporate AB Box 73 221 00 Lund / SE | [2018/09] | Inventeur(s) | 01 /
ROMLUND, Jens Miklagårdsgatan 50 SE-253 62 HELSINGBORG / SE | [2018/09] | Mandataire(s) | Alfa Laval Attorneys Alfa Laval Corporate AB Group Patent P.O. Box 73 221 00 Lund / SE | [N/P] |
Précédent [2018/09] | Alfa Laval Attorneys Alfa Laval Corporate AB Patent Department P.O. Box 73 221 00 Lund / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17186703.9 | 17.08.2017 | [2018/09] | Numéro de priorité, date | SE20160051142 | 25.08.2016 Format original publié: SE 1651142 | [2018/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3287731 | Date: | 28.02.2018 | Langue: | EN | [2018/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3287731 | Date: | 10.04.2019 | Langue: | EN | [2019/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.01.2018 | Classification | IPC: | F28D9/00, F28F3/02 | [2018/09] | CPC: |
F28D9/005 (EP);
F28D9/00 (SE);
F28F3/025 (EP,SE);
F28F2275/14 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/09] | Titre | Allemand: | WÄRMETAUSCHERPLATTE UND PLATTENWÄRMETAUSCHER | [2018/09] | Anglais: | A HEAT EXCHANGER PLATE, AND A PLATE HEAT EXCHANGER | [2018/09] | Français: | PLAQUE D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR ET ÉCHANGEUR DE CHALEUR À PLAQUES | [2018/09] | Procédure d'examen | 17.08.2017 | Requête en examen déposée [2018/09] | 17.08.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.10.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.12.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 04.02.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.02.2019 | Taxe de délivrance payée | 28.02.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.02.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 13.01.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/12] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.08.2017 | AL | 10.04.2019 | AT | 10.04.2019 | CY | 10.04.2019 | CZ | 10.04.2019 | EE | 10.04.2019 | ES | 10.04.2019 | FI | 10.04.2019 | HR | 10.04.2019 | IT | 10.04.2019 | LT | 10.04.2019 | LV | 10.04.2019 | MC | 10.04.2019 | MK | 10.04.2019 | MT | 10.04.2019 | NL | 10.04.2019 | PL | 10.04.2019 | RO | 10.04.2019 | RS | 10.04.2019 | SI | 10.04.2019 | SM | 10.04.2019 | TR | 10.04.2019 | BG | 10.07.2019 | NO | 10.07.2019 | GR | 11.07.2019 | IS | 10.08.2019 | IE | 17.08.2019 | LU | 17.08.2019 | BE | 31.08.2019 | FR | 31.08.2019 | PT | 10.09.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/34] | HU | 17.08.2017 | |
AL | 10.04.2019 | ||
AT | 10.04.2019 | ||
CY | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
MT | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
IE | 17.08.2019 | ||
LU | 17.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
FR | 31.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2021/33] | HU | 17.08.2017 | |
AL | 10.04.2019 | ||
AT | 10.04.2019 | ||
CY | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
IE | 17.08.2019 | ||
LU | 17.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
FR | 31.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 10.04.2019 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CY | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
IE | 17.08.2019 | ||
LU | 17.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
FR | 31.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 10.04.2019 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
IE | 17.08.2019 | ||
LU | 17.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
FR | 31.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 10.04.2019 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
IE | 17.08.2019 | ||
LU | 17.08.2019 | ||
FR | 31.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 10.04.2019 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
LU | 17.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 10.04.2019 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 10.04.2019 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 10.04.2019 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 10.04.2019 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 10.04.2019 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 10.04.2019 | |
AT | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AL | 10.04.2019 | |
AT | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 10.04.2019 | |
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 10.04.2019 | |
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 10.04.2019 | |
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
RS | 10.04.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 10.04.2019 | |
FI | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 10.04.2019 | |
FI | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
Précédent [2019/44] | NL | 10.04.2019 | Citations: | Recherche | [A]WO2009080692 (ALFA LAVAL CORP AB [SE], et al) [A] 1-16* the whole document *; | [A]EP2370773 (SWEP INT AB [SE]) [A] 1-16 * the whole document *; | [A]WO2015062992 (SWEP INT AB [SE]) [A] 1-16 * the whole document * |