EP3457144 - SUPPORT DE RÉCIPIENT D'ÉCHANTILLON, SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'ÉCHANTILLONS DE LABORATOIRE ET SYSTÈME D'AUTOMATISATION DE LABORATOIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.08.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.09.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.04.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.12.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.09.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.02.2019 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour :DE
Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Straße 116 68305 Mannheim / DE | Pour :AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstraße 124 4070 Basel / CH | [2019/12] | Inventeur(s) | 01 /
HUBER, Tobias c/o Roche PVT GmbH Maybachstrasse 30 71332 Waiblingen / DE | 02 /
DURCO, Rudolf c/o Roche PVT GmbH Maybachstrasse 30 71332 Waiblingen / DE | [2019/12] | Mandataire(s) | Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner mbB Kronenstraße 30 70174 Stuttgart / DE | [2019/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17190908.8 | 13.09.2017 | [2019/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3457144 | Date: | 20.03.2019 | Langue: | EN | [2019/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3457144 | Date: | 20.10.2021 | Langue: | EN | [2021/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.03.2018 | Classification | IPC: | G01N35/04, B01L9/06, B01L9/00, B67C3/24 | [2019/12] | CPC: |
B01L9/06 (EP,US);
B65G54/025 (EP,US);
G01N35/04 (EP,US);
B01L2200/023 (EP,US);
B01L2200/025 (EP,US);
B01L2200/18 (EP,US);
B01L9/50 (EP,US);
B65G2201/0261 (EP,US);
B65G47/842 (US);
G01N2035/0406 (US);
G01N2035/0429 (EP,US);
G01N2035/0477 (EP,US);
G01N2035/0489 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/43] |
Précédent [2019/12] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | PROBENBEHÄLTERTRÄGER, LABORPROBENVERTEILUNGSSYSTEM UND LABORAUTOMATISIERUNGSSYSTEM | [2019/12] | Anglais: | SAMPLE CONTAINER CARRIER, LABORATORY SAMPLE DISTRIBUTION SYSTEM AND LABORATORY AUTOMATION SYSTEM | [2019/12] | Français: | SUPPORT DE RÉCIPIENT D'ÉCHANTILLON, SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'ÉCHANTILLONS DE LABORATOIRE ET SYSTÈME D'AUTOMATISATION DE LABORATOIRE | [2019/12] | Procédure d'examen | 13.09.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.09.2019 | Requête en examen déposée [2019/43] | 13.09.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 03.01.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.05.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.04.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.08.2021 | Taxe de délivrance payée | 04.08.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.08.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 21.07.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.09.2017 | AL | 20.10.2021 | AT | 20.10.2021 | CY | 20.10.2021 | CZ | 20.10.2021 | DK | 20.10.2021 | EE | 20.10.2021 | ES | 20.10.2021 | FI | 20.10.2021 | HR | 20.10.2021 | LT | 20.10.2021 | LV | 20.10.2021 | MC | 20.10.2021 | MK | 20.10.2021 | MT | 20.10.2021 | NL | 20.10.2021 | PL | 20.10.2021 | RO | 20.10.2021 | RS | 20.10.2021 | SE | 20.10.2021 | SI | 20.10.2021 | SK | 20.10.2021 | SM | 20.10.2021 | TR | 20.10.2021 | BG | 20.01.2022 | NO | 20.01.2022 | GR | 21.01.2022 | IS | 20.02.2022 | PT | 21.02.2022 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 13.09.2017 | |
AL | 20.10.2021 | ||
AT | 20.10.2021 | ||
CY | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
MK | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
TR | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2024/27] | HU | 13.09.2017 | |
AL | 20.10.2021 | ||
AT | 20.10.2021 | ||
CY | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
MK | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2024/21] | HU | 13.09.2017 | |
AL | 20.10.2021 | ||
AT | 20.10.2021 | ||
CY | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 13.09.2017 | |
AL | 20.10.2021 | ||
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
MC | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SI | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 20.10.2021 | |
AT | 20.10.2021 | ||
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/35] | AT | 20.10.2021 | |
CZ | 20.10.2021 | ||
DK | 20.10.2021 | ||
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SK | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/34] | AT | 20.10.2021 | |
EE | 20.10.2021 | ||
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RO | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/33] | AT | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
SM | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
NO | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
NL | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
SE | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
GR | 21.01.2022 | ||
IS | 20.02.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 20.10.2021 | |
ES | 20.10.2021 | ||
FI | 20.10.2021 | ||
HR | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
LV | 20.10.2021 | ||
PL | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
PT | 21.02.2022 | ||
Précédent [2022/22] | AT | 20.10.2021 | |
FI | 20.10.2021 | ||
LT | 20.10.2021 | ||
RS | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 20.10.2021 | |
RS | 20.10.2021 | ||
BG | 20.01.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 20.01.2022 | Citations: | Recherche | [XY]US5244082 (TOGASHI YASUO [JP]) [X] 1-9 * the whole document * [Y] 10,11; | [X]WO9636437 (SMITHKLINE BEECHAM CORP [US], et al) [X] 1-9 * pages 4-6; figures 1-6 *; | [XY]US2005037502 (MILLER KERRY LYNN [US]) [X] 1-9 * paragraphs [0027] - [0039]; figures 1-5 * [Y] 10,11; | [XY]US2010015007 (PEDRAZZINI GIANANDREA [CH]) [X] 1-9 * paragraphs [0028] - [0043]; figures 1-8 * [Y] 10-15; | [X]WO2011132037 (COLEPCCL PORTUGAL EMBALAGENS E ENCHIMENTOS S A [PT], et al) [X] 1-9 * the whole document *; | [X]US2014202829 (EBERHARDT MICHAEL [DE], et al) [X] 1-9 * paragraph [0256]; figure 26 *; | [X]US2015233956 (BUEHR FRITZ [DE]) [X] 1-9 * paragraphs [0048] - [0054]; figures 4,5 *; | [A]US2015233957 (RIETHER CHRISTIAN [DE]) [A] 1,13* the whole document *; | [Y]US2017131310 (VOLZ HENNY [DE], et al) [Y] 12-15 * figures 3-6 *; | [A]US2017153262 (LAIR GARY D [US]) [A] 1-15 * the whole document * | par le demandeur | US2017131310 |