EP3296020 - APPAREIL ET PROCÉDÉ DE DÉCHIQUETAGE ET DE MISE EN BALLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.12.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.12.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.08.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.09.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 16.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GYRO-TRAC Corporation 10 Flying Cloud Drive Summerville, SC 29483 / US | [2018/12] | Inventeur(s) | 01 /
Gaudreault, Daniel 402 Fairington Drive Summerville, SC 29485 / US | [2018/12] | Mandataire(s) | Liebl, Thomas, et al Neubauer - Liebl - Bierschneider - Massinger Münchener Straße 49 85051 Ingolstadt / DE | [2022/04] |
Précédent [2018/12] | Liebl, Thomas, et al Neubauer - Liebl - Bierschneider Patentanwälte Münchener Straße 49 85051 Ingolstadt / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 17191418.7 | 15.09.2017 | [2018/12] | Numéro de priorité, date | US201615269071 | 19.09.2016 Format original publié: US201615269071 | [2018/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3296020 | Date: | 21.03.2018 | Langue: | EN | [2018/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3296020 | Date: | 26.01.2022 | Langue: | EN | [2022/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.01.2018 | Classification | IPC: | B02C18/22, B02C18/24, B30B9/30, B65B41/12, B65B11/02, B02C18/14, B65B63/02, B65B65/02, B65B35/12 | [2018/12] | CPC: |
B30B9/3035 (EP,US);
A01F15/07 (US);
B02C18/145 (EP,US);
B02C18/2216 (EP,US);
B02C18/2241 (US);
B02C18/24 (EP,US);
B30B9/30 (US);
B30B9/3007 (EP,US);
B30B9/301 (EP,US);
B30B9/3082 (EP,US);
B65B11/025 (US);
B65B35/12 (US);
B65B41/12 (US);
B65B63/02 (US);
B65B65/02 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/44] |
Précédent [2018/12] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ZERKLEINERUNGS- UND BALLENBILDUNGSVORRICHTUNG UND VERFAHREN | [2018/12] | Anglais: | SHREDDING AND BALING APPARATUS AND METHOD | [2018/12] | Français: | APPAREIL ET PROCÉDÉ DE DÉCHIQUETAGE ET DE MISE EN BALLES | [2018/12] | Procédure d'examen | 15.09.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.09.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.09.2018 | Requête en examen déposée [2018/44] | 17.08.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.12.2021 | Taxe de délivrance payée | 16.12.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.12.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 27.10.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.09.2017 | AL | 26.01.2022 | AT | 26.01.2022 | CY | 26.01.2022 | CZ | 26.01.2022 | DK | 26.01.2022 | EE | 26.01.2022 | ES | 26.01.2022 | FI | 26.01.2022 | HR | 26.01.2022 | IT | 26.01.2022 | LT | 26.01.2022 | LV | 26.01.2022 | MC | 26.01.2022 | MK | 26.01.2022 | MT | 26.01.2022 | NL | 26.01.2022 | PL | 26.01.2022 | RO | 26.01.2022 | RS | 26.01.2022 | SE | 26.01.2022 | SI | 26.01.2022 | SK | 26.01.2022 | SM | 26.01.2022 | BG | 26.04.2022 | NO | 26.04.2022 | GR | 27.04.2022 | IS | 26.05.2022 | PT | 26.05.2022 | IE | 15.09.2022 | LU | 15.09.2022 | BE | 30.09.2022 | CH | 30.09.2022 | LI | 30.09.2022 | [2024/42] |
Précédent [2024/27] | HU | 15.09.2017 | |
AL | 26.01.2022 | ||
AT | 26.01.2022 | ||
CY | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
MK | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2024/21] | HU | 15.09.2017 | |
AL | 26.01.2022 | ||
AT | 26.01.2022 | ||
CY | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 15.09.2017 | |
AL | 26.01.2022 | ||
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2023/42] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
IT | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
IE | 15.09.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
LU | 15.09.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
MC | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SI | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 26.01.2022 | |
AT | 26.01.2022 | ||
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AT | 26.01.2022 | |
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SK | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Précédent [2022/48] | AT | 26.01.2022 | |
CZ | 26.01.2022 | ||
DK | 26.01.2022 | ||
EE | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 26.01.2022 | |
DK | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RO | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
SM | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Précédent [2022/46] | AT | 26.01.2022 | |
DK | 26.01.2022 | ||
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Précédent [2022/42] | AT | 26.01.2022 | |
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
IS | 26.05.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Précédent [2022/39] | AT | 26.01.2022 | |
ES | 26.01.2022 | ||
FI | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AT | 26.01.2022 | |
ES | 26.01.2022 | ||
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
LV | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
PL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
GR | 27.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Précédent [2022/35] | ES | 26.01.2022 | |
HR | 26.01.2022 | ||
LT | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
RS | 26.01.2022 | ||
SE | 26.01.2022 | ||
BG | 26.04.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Précédent [2022/34] | ES | 26.01.2022 | |
LT | 26.01.2022 | ||
NL | 26.01.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
PT | 26.05.2022 | ||
Précédent [2022/33] | LT | 26.01.2022 | |
NL | 26.01.2022 | ||
NO | 26.04.2022 | ||
Précédent [2022/30] | NL | 26.01.2022 | Citations: | Recherche | [XY]US2009293426 (STUDER RITCHIE G [US], et al) [X] 14 * paragraphs [0008] - [0011] - [0041] - [0053]; figures 2-5 * [Y] 1-13,15-20; | [Y]US3861117 (DEFILIPPI QUINTO) [Y] 1-13,15-20 * column 1, line 54 - column 5, line 25; figures 1,2,5 *; | [A]US2015327442 (GAUDREAULT DANIEL [US]) [A] 1-20 * paragraphs [0006] - [0010] - [0022] - [0060]; figures 1-8b *; | [A]US2011290921 (GAUDREAULT DANIEL [US], et al) [A] 1-20 * paragraphs [0004] - [0019]; figures 1,3,5,13,14,17,18 * | par le demandeur | US5052170 | US6491245 | US6499931 | US6820542 | US7980278 | US7967044 | US8893997 |