Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2015179382 | Dossier mondial
| 17.03.2016 | A3 | WO2015179382 | | 26.11.2015 | A2 | Numéro de priorité | | Date | US201462000221 | | 19.05.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11707021 | Dossier mondial
| 25.07.2023 | B2 | US2021368690 | | 02.12.2021 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201462000221 | | 19.05.2014 | US202117401779 | | 13.08.2021 | US201615269071 | | 19.09.2016 | US201514716229 | | 19.05.2015 | US201916433741 | | 06.06.2019 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11432465 | Dossier mondial
| 06.09.2022 | B2 | US2019281767 | | 19.09.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201462000221 | | 19.05.2014 | US201615269071 | | 19.09.2016 | US201514716229 | | 19.05.2015 | US201916433741 | | 06.06.2019 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11375670 | Dossier mondial
| 05.07.2022 | B2 | US2020275611 | | 03.09.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201462000221 | | 19.05.2014 | US201514716229 | | 19.05.2015 | US202015929731 | | 19.05.2020 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10721872 | Dossier mondial
| 28.07.2020 | B2 | US2015327442 | | 19.11.2015 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201462000221 | | 19.05.2014 | US201514716229 | | 19.05.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10363716 | Dossier mondial
| 30.07.2019 | B2 | US2017001400 | | 05.01.2017 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201615269071 | | 19.09.2016 | US201514716229 | | 19.05.2015 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA2949670 | Dossier mondial
| 13.12.2022 | C | CA2949670 | | 26.11.2015 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201462000221 | | 19.05.2014 | WO2015US31554 | | 19.05.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | CA2979636 | Dossier mondial
| 19.03.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201615269071 | | 19.09.2016 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | EP3296020 | Dossier mondial
| 26.01.2022 | B1 | EP3296020 | | 21.03.2018 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201615269071 | | 19.09.2016 |