EP3277026 - PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT DE FEMTOCELLULE DANS UN SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.07.2021 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.08.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.04.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.05.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.08.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 29.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 22.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE, MK | publié le 24.08.2022 [2022/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IBEX PT Holdings Co., Ltd. Doosan We've centium 1315 Yeoksam dong 823-26 Kangnam gu Seoul 135-080 / KR | [2020/37] |
Précédent [2018/05] | Pour tous les Etats désignés IBEX PT Holdings Co., Ltd. Doosan We've centium 1315 Yeoksam dong 823-26 Kangnam gu Seoul 135-080 / KR | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Yongseok 723-1903,Saeteomaul Hyundaehometown 1165 Jukjeon-dong Suji-gu Yong-si Kyunggi-do 448-808 / KR | [2018/05] | Mandataire(s) | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Précédent [2020/37] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Précédent [2018/05] | Cabinet Plasseraud 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 17191484.9 | 17.12.2009 | [2018/05] | Numéro de priorité, date | US20080138230P | 17.12.2008 Format original publié: US 138230 P | KR20090055178 | 19.06.2009 Format original publié: KR 20090055178 | [2018/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3277026 | Date: | 31.01.2018 | Langue: | EN | [2018/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3277026 | Date: | 09.09.2020 | Langue: | EN | [2020/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.12.2017 | Classification | IPC: | H04W36/36, H04W16/32, H04W88/10, H04W4/06, H04W36/00 | [2018/05] | CPC: |
H04W4/06 (EP,KR,US);
H04W36/08 (EP,KR,US);
H04W52/243 (KR,US);
H04W36/0061 (KR,US);
H04W36/04 (EP,KR,US);
H04W52/0206 (EP,KR,US);
H04W52/244 (EP,KR,US);
H04W84/045 (EP,KR,US);
H04W88/10 (EP,KR,US);
H04W36/249 (EP,KR,US);
H04W36/302 (EP,KR,US);
H04W36/304 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2018/36] |
Précédent [2018/05] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER FEMTOZELLE IN EINEM DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2018/05] | Anglais: | METHOD FOR OPERATING FEMTOCELL IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM | [2018/05] | Français: | PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT DE FEMTOCELLULE DANS UN SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL | [2018/05] | Procédure d'examen | 15.09.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 31.07.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.07.2018 | Requête en examen déposée [2018/36] | 24.05.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.01.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 30.01.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.04.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.07.2020 | Taxe de délivrance payée | 30.07.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.07.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP09833652.2 / EP2378810 | Opposition(s) | 10.06.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/33] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 30.01.2020 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 30.01.2020 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 10.02.2020 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 11.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 18.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 28.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.12.2009 | AT | 09.09.2020 | CY | 09.09.2020 | CZ | 09.09.2020 | DK | 09.09.2020 | EE | 09.09.2020 | FI | 09.09.2020 | HR | 09.09.2020 | LT | 09.09.2020 | LV | 09.09.2020 | MC | 09.09.2020 | MK | 09.09.2020 | MT | 09.09.2020 | PL | 09.09.2020 | RO | 09.09.2020 | SE | 09.09.2020 | SI | 09.09.2020 | SK | 09.09.2020 | SM | 09.09.2020 | TR | 09.09.2020 | BG | 09.12.2020 | NO | 09.12.2020 | GR | 10.12.2020 | IE | 17.12.2020 | LU | 17.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | IS | 09.01.2021 | PT | 11.01.2021 | [2022/33] |
Précédent [2022/27] | HU | 17.12.2009 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
MT | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
TR | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IE | 17.12.2020 | ||
LU | 17.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IE | 17.12.2020 | ||
LU | 17.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IE | 17.12.2020 | ||
LU | 17.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/40] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/24] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/22] | CZ | 09.09.2020 | |
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Précédent [2021/10] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | Citations: | Recherche | [A]US2005130662 (MURAI HIDESHI [JP]); | [A]US2007097939 (NYLANDER TOMAS [SE], et al); | [A]US2008076412 (KHETAWAT AMIT [US], et al) |